Generer rapport
Kajakkæden Aps
Gåseagervej 12G, 8250 Egå, CVR 27450873
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2003
Størrelse
Mikro
Ansatte
3
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
2.122.330
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.117.152
DKK
Årets resultat
519.112
DKK
Egenkapital
2.998.340
DKK
Historik 72 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Gåseagervej 12G, 8250 Egå | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde [464910] | Nuværende | |
Direktion | Ole Røm Hansen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Jeppe Hansen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Surfline Gruppen Aps (CVR: 42731277) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Kajakkæden Aps | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Direktion | Niels Thøgersen, Direktør | 04-02-2020 | 04-09-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2023 | 30-06-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Adresse | Grønlandsvej 17, 4681 Herfølge | 13-12-2010 | 11-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-08-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2021 | 30-06-2022 |
Ejere | Århus Surf & Ski Aps (CVR: 33954786) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 04-02-2020 | 08-10-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 28-02-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-06-2020 | 31-08-2020 |
Revision | Selskabet af 16.08.2021 A/S (CVR: 30821963) | 03-12-2007 | 28-06-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Direktion | Lars Grønbek Nielsen, Direktør | 01-10-2007 | 04-02-2020 |
Ejere | Lgn Holding Aps (CVR: 30897374) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 01-09-2015 | 04-02-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2.1) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-06-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2018 | 28-02-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:2) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-03-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-06-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-10-2015 | 31-08-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-04-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2015 | 28-02-2015 |
Adresse | Brinken 44, Strøby Egede, 4600 Køge | 16-05-2008 | 12-12-2010 |
Adresse | Engvangsvej 98, Strøby Egede, 4600 Køge | 16-10-2007 | 15-05-2008 |
Branche | Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde [514735] | 01-12-2003 | 31-12-2007 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 07-06-2005 | 03-12-2007 |
Adresse | Borrebyvej 45, 4230 Skælskør | 01-01-2007 | 15-10-2007 |
Direktion | Klaus Lorentz Münter, Direktør | 12-12-2003 | 01-10-2007 |
Direktion | Lars Kjær Bager, Direktør | 12-12-2003 | 01-10-2007 |
Adresse | Borrebyvej 45, 4230 Skælskør | 12-12-2003 | 31-12-2006 |
Revision | Bgc Holding 2007, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 67050428) | 21-02-2005 | 07-06-2005 |
Revision | Revisorfællesskabet. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 14119337) | 12-12-2003 | 21-02-2005 |
Direktion | Kim Madsen, CEO | 25-11-2003 | 12-12-2003 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 25-11-2003 | 12-12-2003 |
Adresse | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | 25-11-2003 | 11-12-2003 |
Navn | ApS KBUS 17 NR. 2967 | 25-11-2003 | 11-12-2003 |
Branche | Uoplyst [980000] | 25-11-2003 | 30-11-2003 |