Generer rapport
Deruda International A/S
Farvervej 1, 8800 Viborg, CVR 26708648
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2002
Størrelse
Små
Ansatte
18
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
35
MDKK
Primært resultat (EBIT)
12
MDKK
Årets resultat
6.543.482
DKK
Egenkapital
164
MDKK
Historik 141 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Farvervej 1, 8800 Viborg | Nuværende | |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | Nuværende | |
Bestyrelse | Benjamin Galacho, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Martin Nørgård Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lene Christensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Palle Buhl Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Finn Peter Bach, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer [771100] | Nuværende | |
Direktion | Thue Bach-Kristensen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Bga Viborg A/S (CVR: 40121021) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Deruda International A/S | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformanden alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 27. JUN. 2018 | Nuværende | |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 24 (årsværk:21) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Adresse | Fabrikvej 12, 1, 8800 Viborg | 01-11-2012 | 05-03-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 24 (årsværk:18) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:20) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 24 (årsværk:21) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 22 (årsværk:21) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:8) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-09-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:8) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-01-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-09-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-01-2021 | 30-04-2021 |
Bestyrelse | John Brejnbjerg Staaling, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2004 | 16-04-2021 |
Direktion | Benjamin Galacho, Direktør | 01-12-2008 | 16-04-2021 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-09-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-01-2020 | 31-05-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 11-03-2011 | 24-05-2020 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:8.83) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-08-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-11-2018 | 31-01-2019 |
Ejere | Bach Gruppen A/S (CVR: 33378734) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 31-12-2010 | 31-12-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-04-2018 | 30-06-2018 |
Vedtægter seneste | 11. MAR. 2011 | 11-03-2011 | 26-06-2018 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-09-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-12-2015 | 31-01-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-09-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-06-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-04-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-01-2015 | 31-03-2015 |
Adresse | Tingvej 11, 8800 Viborg | 12-07-2010 | 31-10-2012 |
Navn | BACH LEASING A/S | 20-06-2008 | 10-03-2011 |
Revision | Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24207501) | 30-09-2004 | 13-10-2010 |
Adresse | Tingvej 15, 3, 8800 Viborg | 10-07-2007 | 11-07-2010 |
Direktion | Palle Buhl Jørgensen, Direktør | 14-08-2007 | 01-12-2008 |
Branche | Fremstilling af mørtel [236400] | 01-01-2008 | 19-06-2008 |
Navn | GH LEASING A/S | 26-06-2006 | 19-06-2008 |
Binavn | GH MØRTEL A/S | 17-07-2002 | 21-04-2008 |
Binavn | GH TØRMIX A/S | 17-07-2002 | 21-04-2008 |
Spaltning | Gh Mørtel A/S (CVR: 30541642) Udgående | 21-04-2008 | 21-04-2008 |
Branche | Biludlejning [711000] | 17-07-2002 | 31-12-2007 |
Direktion | Harald Johannsen, Direktør | 10-01-2006 | 14-08-2007 |
Adresse | Tingvej 11, 8800 Viborg | 23-02-2005 | 09-07-2007 |
Navn | GH A/S | 30-12-2005 | 25-06-2006 |
Selskabskapital | 40.000.000 DKK | 14-03-2005 | 25-06-2006 |
Direktion | Jakob Bjerre, CEO | 01-04-2004 | 10-01-2006 |
Binavn | DK BETON VINDINGE A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON ROSKILDE A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | BC BETON A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON AVEDØRE A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | NYBETON A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | NAKSKOV BETON A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON FARUM A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | GH BETON A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON VORDINGBORG A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON RINGSTED A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON NYKØBING FALSTER A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON NAKSKOV A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | DK BETON HASLEV A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Binavn | MARIBO BETON AF 1993 A/S | 17-07-2002 | 30-12-2005 |
Navn | DK BETON A/S | 13-12-2004 | 29-12-2005 |
Bestyrelse | Torben Nordbjerg Hansen, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2004 | 22-12-2005 |
Bestyrelse | Jørgen Thomsen Birk, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2004 | 22-12-2005 |
Selskabskapital | 37.000.000 DKK | 17-07-2002 | 13-03-2005 |
Adresse | Fredensvej 40, Benløse, 4100 Ringsted | 17-07-2002 | 22-02-2005 |
Navn | GH BETON A/S | 17-07-2002 | 12-12-2004 |
Bestyrelse | Carsten Breum, Bestyrelsesmedlem | 18-12-2003 | 30-09-2004 |
Bestyrelse | Ann Louise Hansson, Bestyrelsesmedlem | 01-04-2004 | 30-09-2004 |
Bestyrelse | Jan Stefan Svensson, Bestyrelsesformand | 18-12-2003 | 30-09-2004 |
Revision | Cj Partnership I/S (CVR: 53375812) | 17-07-2002 | 30-09-2004 |
Bestyrelse | Kennet Arvedsen, Bestyrelsesmedlem | 25-03-2003 | 01-04-2004 |
Bestyrelse | Erik Becker, Bestyrelsesmedlem | 17-07-2002 | 01-04-2004 |
Direktion | Erik Becker, CEO | 17-07-2002 | 01-04-2004 |
Bestyrelse | Arno Steen Pedersen, Bestyrelsesformand | 25-03-2003 | 18-12-2003 |
Bestyrelse | Jan Bertil Bengtsson, Bestyrelsesmedlem | 17-07-2002 | 25-03-2003 |
Bestyrelse | Jan Inge Andersson, Bestyrelsesformand | 17-07-2002 | 25-03-2003 |
Spaltning | Ncc International Denmark A/S (CVR: 26708621) Udgående | 17-07-2002 | 17-07-2002 |
Spaltning | Ncc Danmark A/S (CVR: 69894011) Ind- og udgående | 17-07-2002 | 17-07-2002 |
Spaltning | Ncc Property Development A/S (CVR: 26708672) Udgående | 17-07-2002 | 17-07-2002 |
Spaltning | Ramirent A/S (CVR: 26708664) Udgående | 17-07-2002 | 17-07-2002 |
Spaltning | Ncc Industry A/S (CVR: 26708435) Udgående | 17-07-2002 | 17-07-2002 |