Generer rapport
Carlo Gavazzi Industri A/S
Over Hadstenvej 40, 8370 Hadsten, CVR 26251869
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2001
Størrelse
Små
Ansatte
29
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
23
MDKK
Primært resultat (EBIT)
3.116.707
DKK
Årets resultat
-3.361.790
DKK
Egenkapital
60
MDKK
Historik 98 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Over Hadstenvej 40, 8370 Hadsten | Nuværende | |
Ansatte | 31 (årsværk:30) | Nuværende | |
Bestyrelse | Gianluigi Cascavilla, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jørn Qviste, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jean-Marc Robert Théolier, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik [721900] | Nuværende | |
Direktion | Gianluigi Cascavilla, CEO | Nuværende | |
Navn | Carlo Gavazzi Industri A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 10.000.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 31 (årsværk:30) | 01-08-2023 | 30-06-2024 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 32 (årsværk:31) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 31 (årsværk:30) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-03-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-10-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Bestyrelse | Vittorio Rossi, Bestyrelsesformand | 05-07-2010 | 20-09-2022 |
Ansatte | 32 (årsværk:29) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-05-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:29) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:29) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 28 (årsværk:27) | 01-10-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-06-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:29) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:30) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:29) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:30) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:29) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Bestyrelse | Lorenzo Giovanni-Battista Trezzini, Bestyrelsesmedlem | 10-06-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:30) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:32) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:33) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:32) | 01-02-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:33) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:31.39) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-09-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-01-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:29) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-06-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 32 (årsværk:29) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Bestyrelse | Fabio Fior, Bestyrelsesmedlem | 04-07-2005 | 12-01-2018 |
Direktion | Fabio Fior, CEO | 15-09-2005 | 12-01-2018 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-08-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-03-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 28 (årsværk:26) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 28 (årsværk:25) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 27 (årsværk:25) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-02-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 24 (årsværk:22) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-09-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-03-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 24 (årsværk:22) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 11-07-2006 | 01-07-2011 |
Bestyrelse | Giulio Pampuro, Bestyrelsesmedlem | 01-11-2008 | 23-07-2009 |
Bestyrelse | Dino Masili, Bestyrelsesformand | 15-03-2004 | 01-11-2008 |
Branche | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi [620200] | 01-01-2008 | 01-01-2008 |
Branche | Konsulentvirksomhed vedr. hardware [721000] | 01-09-2006 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Mette Frølund Riis, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 20-06-2007 |
Bestyrelse | Inger Mikkelsen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 20-06-2007 |
Branche | Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr [332090] | 01-10-2001 | 31-08-2006 |
Bestyrelse | Lone Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 11-07-2006 |
Bestyrelse | Rene Laustsen, Suppleant | 15-03-2004 | 11-07-2006 |
Bestyrelse | Vicky Davidsen, Suppleant | 15-03-2004 | 11-07-2006 |
Bestyrelse | Jannie Skaanning Munkholm, Suppleant | 15-03-2004 | 11-07-2006 |
Revision | Pricewaterhousecoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (CVR: 10313112) | 23-10-2003 | 11-07-2006 |
Bestyrelse | Oluf Madsen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 29-08-2005 |
Direktion | Oluf Madsen, CEO | 15-03-2004 | 29-08-2005 |
Bestyrelse | David Walther, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 04-07-2005 |
Bestyrelse | Riccardo Gavazzi, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 04-07-2005 |
Bestyrelse | Enzo Urbani, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 04-07-2005 |
Bestyrelse | Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 23-10-2003 | 15-03-2004 |
Bestyrelse | Michael Gorm Madsen, Bestyrelsesmedlem | 23-10-2003 | 15-03-2004 |
Direktion | Michael Gorm Madsen, Direktør | 23-10-2003 | 15-03-2004 |
Navn | SCSK 3412 A/S | 01-10-2001 | 14-03-2004 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 01-10-2001 | 14-03-2004 |
Bestyrelse | Vera Lykkesborg Petersen, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2001 | 23-10-2003 |
Bestyrelse | Britta Madsen, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2001 | 23-10-2003 |
Bestyrelse | Steen Schierbeck, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2001 | 23-10-2003 |
Direktion | Steen Schierbeck, Direktør | 01-10-2001 | 23-10-2003 |
Revision | Henrik Ulvsgaard | 01-10-2001 | 23-10-2003 |
Adresse | Store Kongensgade 118, c/o STEEN SCHIERBECK ADVOKATFIRMA, 1264 København K | 01-10-2001 | 22-10-2003 |