Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2001
Størrelse
Mikro
Ansatte
8
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
3.857.127
DKK
Primært resultat (EBIT)
-931.580
DKK
Årets resultat
-910.396
DKK
Egenkapital
6.878.206
DKK
Historik 102 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Jernholmen 6, 2650 Hvidovre | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | Nuværende | |
Bestyrelse | Palle Licht Jensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Dion Licht Jensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lissi Jensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af andre plastprodukter [222900] | Nuværende | |
Ejere | P.L. Jensen Holding Aps (CVR: 26089905) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:4) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-12-2022 | 31-01-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:5) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-02-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-10-2021 | 31-01-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-01-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-01-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:6.51) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Adresse | Kirstinehøj 36D, 2770 Kastrup | 07-02-2011 | 08-08-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:5) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-01-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-11-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-08-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Revision | Per K Regnskab Aps, Godkendt Revisorvirksomhed (CVR: 10290430) | 12-01-2015 | 08-06-2018 |
Revision fravalgt | Nej | 29-06-2001 | 07-06-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 12 (årsværk:9) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:8) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-08-2017 | 31-10-2017 |
Ejere | Palle Licht Jensen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 29-06-2001 | 16-10-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-04-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-10-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:6) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:9) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-09-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-04-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:11) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Langelinierevisionen V/Henning Christiansen (CVR: 11303870) | 31-05-2011 | 12-01-2015 |
Fusion | Unipos A/S (CVR: 17858041) Indgående | 25-09-2012 | 25-09-2012 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 29-06-2001 | 24-09-2012 |
Revision | Alex Michael Ankjær-Jensen | 29-06-2001 | 31-05-2011 |
Adresse | Krimsvej 33, 2300 København S | 18-06-2007 | 06-02-2011 |
Bestyrelse | Tomas Otto Berg, Bestyrelsesformand | 29-06-2001 | 10-02-2009 |
Branche | Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt [252490] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Adresse | Backersvej 142, 2300 København S | 29-06-2001 | 17-06-2007 |
Branche | Uoplyst [980000] | 29-06-2001 | 31-12-2002 |