Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2001
Størrelse
Små
Ansatte
28
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
28
MDKK
Primært resultat (EBIT)
13
MDKK
Årets resultat
9.874.837
DKK
Egenkapital
6.045.358
DKK
Historik 131 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg | Nuværende | |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Bech Kjeldsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Laurits Brandt Andersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Bengt Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Marie Mølgaard Vinther Pedersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Paul Bjerring, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Arkitektvirksomhed [711100] | Nuværende | |
Direktion | Bengt Nielsen, CEO | Nuværende | |
Ejere | Bengt Nielsen Holding Aps (CVR: 40451935) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Ejere | Mmv Holding Aps (CVR: 40638512) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Ejere | Jkjeldsen Holding Aps (CVR: 43919792) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Navn | Arkitektfirmaet Nord A/S | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Selskabskapital | 501.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 4. MAJ 2023 | Nuværende | |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 25 (årsværk:24) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 27 (årsværk:26) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 32 (årsværk:29) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-04-2023 | 31-05-2023 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 16-03-2011 | 08-05-2023 |
Ejere | Kc Holding, Hjørring Aps (CVR: 28855478) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 31-10-2017 | 05-05-2023 |
Bestyrelse | Klaus Christensen, Bestyrelsesmedlem | 29-06-2001 | 04-05-2023 |
Vedtægter seneste | 16. MAR. 2011 | 16-03-2011 | 03-05-2023 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 30 (årsværk:28) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:27) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-10-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-07-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 31 (årsværk:27) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 28 (årsværk:26) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 23 (årsværk:21) | 01-11-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Direktion | Klaus Christensen, CEO | 01-02-2008 | 01-10-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ejere | Bengt Nielsen Holding Aps (CVR: 40451935) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 30-04-2019 | 29-06-2021 |
Ejere | Mmv Holding Aps (CVR: 40638512) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 01-07-2019 | 29-06-2021 |
Bestyrelse | Frederik Bengaard, Bestyrelsesmedlem | 18-05-2004 | 24-06-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-12-2020 | 31-01-2021 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 13 (årsværk:13) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-11-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-12-2018 | 31-01-2019 |
Adresse | Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg | 13-10-2011 | 03-12-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Bestyrelse | Kim Flensborg Jensen, Bestyrelsesmedlem | 29-06-2001 | 13-12-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ejere | Flensborg/Jensen Anpartsselskab (CVR: 28855494) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 07-04-2008 | 31-10-2017 |
Ejere | Kc Holding, Hjørring Aps (CVR: 28855478) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 07-04-2008 | 30-10-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:16) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:17) | 01-05-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 20 (årsværk:16) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-04-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 18 (årsværk:17) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 21 (årsværk:17) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:17) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Adresse | Ladegårdsgade 4, 9000 Aalborg | 05-11-2007 | 12-10-2011 |
Revision | Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24207501) | 29-06-2001 | 24-09-2010 |
Bestyrelse | Lars Brorson Fich, Bestyrelsesmedlem | 18-05-2004 | 01-05-2009 |
Bestyrelse | Jens Herman Ladegaard, Bestyrelsesmedlem | 29-06-2001 | 07-04-2008 |
Selskabskapital | 668.000 DKK | 18-05-2004 | 06-04-2008 |
Direktion | Jens Herman Ladegaard, Direktør | 29-06-2001 | 01-02-2008 |
Bestyrelse | Christian Janner Olesen, Bestyrelsesformand | 29-06-2001 | 30-01-2008 |
Branche | Arkitektvirksomhed [742040] | 29-06-2001 | 31-12-2007 |
Adresse | Ladegårdsgade 4, 9000 Aalborg | 02-03-2004 | 04-11-2007 |
Selskabskapital | 501.000 DKK | 29-06-2001 | 17-05-2004 |
Binavn | ARKITEKTFIRMAET NORD A/S | 29-06-2001 | 02-03-2004 |
Adresse | Danmarksgade 27, 9000 Aalborg | 29-06-2001 | 01-03-2004 |
Navn | ARKITEKTERNE LADEGAARD & PARTNERE A/S | 11-02-2004 | 01-03-2004 |
Navn | ARKITEKTFIRMAET LADEGAARD & PARTNERE A/S | 29-06-2001 | 10-02-2004 |