Generer rapport
Kjølby Holding A/S
Skolevangs Allé 51, 8240 Risskov, CVR 25700945
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2000
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-40.452
DKK
Primært resultat (EBIT)
-52.618
DKK
Årets resultat
1.733.211
DKK
Egenkapital
43
MDKK
Historik 8 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Bestyrelse | Anton Bo Kjølby, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Kjølby, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Hanne Rask Larsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Revision | Mjakp P/S (CVR: 34884935) | 01-01-2013 | 01-05-2016 |
Bestyrelse | Sonja Holmberg Kjølby, Bestyrelsesmedlem | 30-10-2000 | 19-06-2013 |
Revision | Mjakp2 I/S (CVR: 24252019) | 01-01-2007 | 31-12-2012 |
Bestyrelse | Jens Simon Jensen Kjølby, Bestyrelsesmedlem | 30-10-2000 | 01-11-2010 |
Branche | Uoplyst [999999] | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
Branche | Uoplyst [980000] | 30-10-2000 | 31-12-2007 |
Revision | Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S (CVR: 45831515) | 27-03-2003 | 01-01-2007 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 30-10-2000 | 27-03-2003 |