Generer rapport
Ah Invest, Herning A/S
Østergade 12, 7400 Herning, CVR 25603281
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2000
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-2.500
DKK
Primært resultat (EBIT)
-2.500
DKK
Årets resultat
38.185
DKK
Egenkapital
582.864
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter erklæring (01-07-2016). Historik 29 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Østergade 12, 7400 Herning | Nuværende | |
Branche | Investeringsselskaber [643030] | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er formueforvaltning. | Nuværende | |
Navn | Ah Invest, Herning A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 07-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Selskabskapital | 510.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter erklæring | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 12. FEB. 2011 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Adresse | Østergade 12, 7400 Herning | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Bestyrelse | Flemming Brunsgaard Mørup, Bestyrelsesmedlem | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Bestyrelse | Jens Erik Ager, Bestyrelsesmedlem | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Bestyrelse | Frede Christensen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Branche | Investeringsselskaber [643030] | 01-09-2008 | 01-07-2016 |
Direktion | Jens Erik Ager, Direktør | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Ejere | Frede Christensen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Ejere | Jens Erik Ager - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Ejere | Flemming Brunsgaard Mørup - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Formål | Selskabets formål er formueforvaltning. | 12-02-2011 | 01-07-2016 |
Livscyclus | Aktiv periode | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Navn | AH INVEST, HERNING A/S | 12-09-2008 | 01-07-2016 |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Regnskabsperiode start | 07-01 | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Revision | Revisionsfirmaet Iversen & Hald (CVR: 12215983) | 16-12-2008 | 01-07-2016 |
Revision fravalgt | Nej | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Selskabskapital | 510.000 DKK | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Status | Opløst efter erklæring | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
Stifter | Flemming Brunsgaard Mørup | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Stifter | Jens Erik Ager | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Stifter | Frede Christensen | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Vedtægter seneste | 12. FEB. 2011 | 12-02-2011 | 01-07-2016 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 01-09-2000 | 01-07-2016 |
Status | Normal | 01-09-2000 | 30-06-2016 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 12-02-2011 | 30-06-2016 |
Revision | Jens Ole Smedegård Kjær | 01-09-2000 | 16-12-2008 |
Navn | REVISIONSFIRMAET ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 01-09-2000 | 11-09-2008 |
Branche | Bogføring og revision: skatterådgivning [692000] | 01-01-2008 | 31-08-2008 |
Branche | Revisions- og bogføringsvirksomhed [741200] | 01-09-2000 | 31-12-2007 |