Generer rapport
Nordshop Display A/S
Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens, CVR 25544854
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2013
Størrelse
Mikro
Ansatte
4
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
3.466.243
DKK
Primært resultat (EBIT)
554.796
DKK
Årets resultat
419.196
DKK
Egenkapital
976.291
DKK
Historik 58 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | Nuværende | |
Bestyrelse | John Svane Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Helene Dybdal, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Michael Prip, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Direktion | John Svane Hansen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Sc 2014 Aps (CVR: 36066709) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Nordconcept Holding Aps (CVR: 37414298) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | High-Definition Aps (CVR: 42844136) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Revision | Rsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 25492145) | Nuværende | |
Selskabskapital | 500.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 25. FEB. 2015 | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-02-2023 | 31-03-2024 |
Bestyrelse | Jørgen Flodgaard, Bestyrelsesformand | 12-12-2013 | 16-03-2023 |
Bestyrelse | Michael Prip, Bestyrelsesmedlem | 12-12-2013 | 15-03-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-01-2022 | 31-01-2023 |
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | 01-12-2021 | 03-04-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2021 | 31-12-2021 |
Ejere | Sc 2014 Aps (CVR: 36066709) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 29-08-2019 | 21-12-2021 |
Ejere | Nordconcept Holding Aps (CVR: 37414298) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 02-02-2016 | 21-12-2021 |
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | 09-09-2021 | 30-11-2021 |
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | 01-03-2021 | 08-09-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-11-2020 | 30-04-2021 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 12-12-2013 | 24-03-2021 |
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | 18-11-2019 | 28-02-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-04-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-12-2019 | 31-03-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3.11) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Adresse | Egeskovvej 5, Tolstrup, 8700 Horsens | 19-11-2018 | 17-11-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2019 | 31-10-2019 |
Bestyrelse | Morten Bunke, Bestyrelsesmedlem | 12-12-2013 | 29-08-2019 |
Direktion | Morten Bunke, Direktør | 12-12-2013 | 29-08-2019 |
Ejere | M. Bunke Holding Aps (CVR: 25005554) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 12-12-2013 | 29-08-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-02-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Egeskovvej 5, 8700 Horsens | 12-12-2013 | 18-11-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-09-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-04-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2017 | 31-01-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-10-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2016 | 31-03-2017 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-08-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2016 | 31-03-2016 |
Ejere | Nordic Shop Holding Aps (CVR: 28282311) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 12-12-2013 | 02-02-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-09-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2015 | 28-02-2015 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 12-12-2013 | 24-02-2015 |
Vedtægter seneste | 12. DEC. 2013 | 12-12-2013 | 24-02-2015 |