Område |
| Gyldig fra |
Gyldig til |
Adresse | Navervej 11, 4000 Roskilde | | Nuværende |
Branche | Planteforhandlere og havecentre [524880] | | Nuværende |
Formål | Selskabets formål er at drive handel og industri | | Nuværende |
Navn | Havecentret Hobbyland Aps | | Nuværende |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | | Nuværende |
Regnskabsperiode start | 01-01 | | Nuværende |
Selskabskapital | 125.000 DKK | | Nuværende |
Status | Opløst efter spaltning | | Nuværende |
Tegningsregler | | | Nuværende |
Vedtægter seneste | 20. APR. 2005 | | Nuværende |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | | Nuværende |
Adresse | Navervej 11, 4000 Roskilde | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Branche | Planteforhandlere og havecentre [524880] | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Direktion | Steen Rudi Christensen, Direktør | 11-05-2005 | 08-08-2005 |
Direktion | Vilhelm Rosendal, Direktør | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Direktion | Alice Rosendal, Direktør | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Formål | Selskabets formål er at drive handel og industri | 20-04-2005 | 08-08-2005 |
Livscyclus | Aktiv periode | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Navn | HAVECENTRET HOBBYLAND ApS | 17-12-1987 | 08-08-2005 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Revision | Kurt Bülow (CVR: 18627272) | 24-02-2005 | 08-08-2005 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 20-12-1996 | 08-08-2005 |
Spaltning | Rosendal Ejendomme Aps (CVR: 28970633) Udgående | 08-08-2005 | 08-08-2005 |
Spaltning | Havecentret Hobbyland Aps (CVR: 28970595) Udgående | 08-08-2005 | 08-08-2005 |
Status | Opløst efter spaltning | 08-08-2005 | 08-08-2005 |
Stifter | Asx 9667 Aps (CVR: 10139597) | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktionen | 20-04-2005 | 08-08-2005 |
Vedtægter seneste | 20. APR. 2005 | 20-04-2005 | 08-08-2005 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 01-07-1987 | 08-08-2005 |
Status | Normal | 01-07-1987 | 07-08-2005 |
Revision | Kurt Bülow | 30-09-1999 | 24-02-2005 |
Direktion | Torben Finn Bøgelund-Hansen, Direktør | 01-07-1987 | 20-02-2004 |
Revision | PricewaterhouseCoopers | 12-11-1993 | 30-09-1999 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 19-12-1996 |
Revision | Kurt Bülow | 01-07-1987 | 12-11-1993 |
Revision | Kurt Bülow | 01-07-1987 | 15-10-1993 |
Direktion | Steen Schierbeck, Direktør | 01-07-1987 | 16-12-1987 |
Navn | ASX 12068 ApS | 01-07-1987 | 16-12-1987 |
Revision | Frans Vestergren Thomsen | 01-07-1987 | 16-12-1987 |