Generer rapport
Lars Broe Rustfri Stål A/S
Herluf Trolles Vej 20B, 5220 Odense SØ, CVR 21719838
Branche: Fremstilling af køkkenmøbler
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1999
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
71
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
39
MDKK
Primært resultat (EBIT)
2.845.756
DKK
Årets resultat
2.010.946
DKK
Egenkapital
16
MDKK
Historik 124 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 87 (årsværk:74) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jeppe Broe, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Torben Hyldgaard Friis Barrett, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Broe, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Marc Roar Hintze, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Andersen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af køkkenmøbler [310200] | Nuværende | |
Ejere | Lars Broe Holding Aps (CVR: 25381920) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | Nuværende | |
Ejere | Aj af 21.12.2018 Holding Aps (CVR: 40116508) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 31. AUG. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 87 (årsværk:74) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 83 (årsværk:78) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 85 (årsværk:79) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 84 (årsværk:76) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 79 (årsværk:72) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 83 (årsværk:66) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 82 (årsværk:68) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 78 (årsværk:69) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 79 (årsværk:69) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 84 (årsværk:73) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 86 (årsværk:56) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:57) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:71) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 91 (årsværk:74) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 85 (årsværk:73) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:74) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:72) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:67) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 86 (årsværk:70) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 85 (årsværk:72) | 01-10-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 85 (årsværk:74) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:53) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Vedtægter seneste | 9. JUN. 1999 | 09-06-1999 | 30-08-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:59) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 82 (årsværk:73) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 80 (årsværk:71) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 78 (årsværk:68) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 77 (årsværk:70) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 70 (årsværk:64) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 70 (årsværk:58) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 77 (årsværk:60) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:64) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:63) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 73 (årsværk:47) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 70 (årsværk:50) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 67 (årsværk:60) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 64 (årsværk:62) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 65 (årsværk:58) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 63 (årsværk:61) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 63 (årsværk:58) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 65 (årsværk:56) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:60) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:63) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 68 (årsværk:61) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:53) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 63 (årsværk:76) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 62 (årsværk:32) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:61) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 64 (årsværk:57) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 68 (årsværk:60) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:61) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Bestyrelse | Flemming Rasmussen, Bestyrelsesformand | 23-11-2017 | 27-02-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:59) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:58) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 68 (årsværk:63.01) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 66 (årsværk:58) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:61) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 67 (årsværk:55) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 65 (årsværk:37) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:56) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 67 (årsværk:55) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 64 (årsværk:48) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:58) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:52) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 62 (årsværk:53) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 66 (årsværk:51) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ejere | Lars Broe Holding Aps (CVR: 25381920) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 11-05-2000 | 30-12-2018 |
Ansatte | 63 (årsværk:55) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 63 (årsværk:54) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 63 (årsværk:57) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 60 (årsværk:52) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 60 (årsværk:36) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 66 (årsværk:56) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 66 (årsværk:52) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 70 (årsværk:56) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:59) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 79 (årsværk:63) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 73 (årsværk:59) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 70 (årsværk:55) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 69 (årsværk:62) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 71 (årsværk:59) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 70 (årsværk:59) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:40) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:58) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 69 (årsværk:55) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Bestyrelse | Henrik Broe, Bestyrelsesmedlem | 11-05-1999 | 17-05-2017 |
Ansatte | 68 (årsværk:48) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 65 (årsværk:59) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 65 (årsværk:54) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 70 (årsværk:60) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 72 (årsværk:61) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 72 (årsværk:63) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:59) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:60) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:55) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:40) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:58) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:55) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 65 (årsværk:58) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 65 (årsværk:53) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 65 (årsværk:54) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 63 (årsværk:53) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:49) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 62 (årsværk:54) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 61 (årsværk:57) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 64 (årsværk:55) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 59 (årsværk:34) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 60 (årsværk:53) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 63 (årsværk:53) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Bestyrelse | Jan Sylvester Iversen, Bestyrelsesmedlem | 10-05-2011 | 31-05-2015 |
Ansatte | 54 (årsværk:45) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 50 (årsværk:44) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 50 (årsværk:41) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 49 (årsværk:41) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 16-05-2013 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 07-10-2010 | 01-07-2011 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 11-05-1999 | 07-10-2010 |
Branche | Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. [361300] | 01-01-2001 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Claus Bruun Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 11-05-1999 | 15-05-2006 |
Branche | Almindelige maskinforarbejdningsprocesser [285200] | 11-05-1999 | 31-12-2000 |