Generer rapport
Bindeballe Holding A/S
Nordager 20, 6000 Kolding, CVR 10831598
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1987
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
74.000
DKK
Bruttofortj.
-1.872.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
-1.993.000
DKK
Årets resultat
6.171.000
DKK
Egenkapital
192
MDKK
Historik 17 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Nordager 20, 6000 Kolding | Nuværende | |
Bestyrelse | Peter Beirholm, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Kamma Beirholm, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jakob Blicher Ravnsbo, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | Nuværende | |
Formål | Dets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt enhver aktivitet, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. | Nuværende | |
Navn | Bindeballe Holding A/S | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 13. SEP. 2019 | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 18-02-2008 | 20-06-2024 |
Adresse | Nordager 20, 6000 Kolding | 20-10-2018 | 07-10-2020 |
Formål | Selskabets formål er at besidde aktier i Beirholms Væverier A/S og dermed beslægtet virksomhed samt udøve handels-, håndværks-, industri- og rådgivningsvirksomhed | 01-07-2014 | 12-09-2019 |
Navn | BEIRHOLM HOLDING A/S | 27-10-1987 | 12-09-2019 |
Vedtægter seneste | 10. AUG. 2017 | 10-08-2017 | 12-09-2019 |
Adresse | Nordager 20, 6000 Kolding | 25-01-2010 | 19-10-2018 |
Vedtægter seneste | 1. JUL. 2014 | 01-07-2014 | 09-08-2017 |
Bestyrelse | Niels Bo Andersen, Bestyrelsesmedlem | 22-05-1987 | 29-10-2015 |
Branche | Engroshandel med tekstiler [464100] | 01-12-2012 | 10-03-2014 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 01-01-2008 | 30-11-2012 |
Adresse | Industrivej 12, 6000 Kolding | 22-05-1987 | 24-01-2010 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [741500] | 22-05-1987 | 31-12-2007 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 26-10-1987 | 21-01-1996 |
Bestyrelse | Mogens Beirholm, Bestyrelsesmedlem | 22-05-1987 | 21-11-1991 |
Bestyrelse | Hanne Herzog, Bestyrelsesmedlem | 22-05-1987 | 21-08-1989 |
Navn | VGH NR. 442 ApS | 22-05-1987 | 26-10-1987 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 25-10-1987 |