Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1997
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
105
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
107
MDKK
Primært resultat (EBIT)
39
MDKK
Årets resultat
29
MDKK
Egenkapital
31
MDKK
Historik 152 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Vejleåvej 9, 2635 Ishøj | Nuværende | |
Ansatte | 121 (årsværk:109) | Nuværende | |
Bestyrelse | Kasper Mahon Andreasen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Sadik El Mahdaoui, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ulrik Find, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Andre post- og kurertjenester [532000] | Nuværende | |
Direktion | Lars Bo Larsen, CEO | Nuværende | |
Navn | Danx A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Status | Normal | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. DEC. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 121 (årsværk:109) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 120 (årsværk:115) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 119 (årsværk:124) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 119 (årsværk:113) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 120 (årsværk:110) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Bestyrelse | Bob Thorhauge, Bestyrelsesmedlem | 28-02-2022 | 26-02-2024 |
Bestyrelse | Klaus Rud Sejling, Bestyrelsesformand | 28-02-2022 | 26-02-2024 |
Ansatte | 120 (årsværk:113) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 116 (årsværk:183) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 119 (årsværk:105) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 111 (årsværk:102) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 112 (årsværk:108) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 110 (årsværk:93) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 109 (årsværk:102) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 112 (årsværk:108) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 112 (årsværk:105) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 110 (årsværk:117) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 107 (årsværk:97) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 109 (årsværk:105) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 110 (årsværk:94) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 106 (årsværk:99) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 105 (årsværk:96) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Vedtægter seneste | 10. MAJ 2022 | 10-05-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 101 (årsværk:97) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 99 (årsværk:94) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 100 (årsværk:85) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 103 (årsværk:94) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 100 (årsværk:95) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 96 (årsværk:92) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Vedtægter seneste | 16. NOV. 2021 | 16-11-2021 | 09-05-2022 |
Ansatte | 91 (årsværk:96) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 90 (årsværk:85) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 94 (årsværk:95) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Sadik El Mahdaoui, Bestyrelsesmedlem | 12-11-2012 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Christian Gymos Schmidt-Jacobsen, Bestyrelsesmedlem | 28-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Søren Byder Gønge, Bestyrelsesmedlem | 28-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Jonathan Andrew Simpson-Dent, Bestyrelsesformand | 28-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Lars Cordt, Næstformand | 28-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Bob Thorhauge, Bestyrelsesmedlem | 25-02-2004 | 27-02-2022 |
Bestyrelse | Klaus Rud Sejling, Bestyrelsesformand | 16-03-2020 | 27-02-2022 |
Ansatte | 96 (årsværk:92) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 95 (årsværk:91) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 86 (årsværk:82) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Fusion | Source Logistics A/S (CVR: 25812395) Indgående | 16-11-2021 | 16-11-2021 |
Vedtægter seneste | 16. MAR. 2020 | 16-03-2020 | 15-11-2021 |
Ansatte | 85 (årsværk:83) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 85 (årsværk:80) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 86 (årsværk:74) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 87 (årsværk:82) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Direktion | Gert Philipsen, CEO | 16-03-2020 | 01-07-2021 |
Ansatte | 79 (årsværk:73) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | 30-06-1997 | 30-06-2021 |
Regnskabsperiode start | 07-01 | 30-06-1997 | 30-06-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:75) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:77) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 73 (årsværk:67) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:72) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 73 (årsværk:69) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 73 (årsværk:70) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:67) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:66) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 72 (årsværk:65) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 71 (årsværk:65) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:63) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 30-06-2010 | 14-06-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:65) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:64) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:62) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Adresse | Vejleåvej 9, 2635 Ishøj | 28-11-2019 | 19-03-2020 |
Bestyrelse | Gert Philipsen, Bestyrelsesmedlem | 15-11-2005 | 16-03-2020 |
Bestyrelse | Søren Byder Gønge, Bestyrelsesmedlem | 30-06-1997 | 16-03-2020 |
Bestyrelse | Marianne Johanne Gottfried Gønge, Bestyrelsesformand | 30-06-1997 | 16-03-2020 |
Direktion | Søren Byder Gønge, CEO | 28-09-2007 | 16-03-2020 |
Direktion | Bob Thorhauge, Direktør | 25-02-2004 | 16-03-2020 |
Vedtægter seneste | 30. JUN. 2010 | 30-06-2010 | 15-03-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:68) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 64 (årsværk:58) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 62 (årsværk:64) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 64 (årsværk:63.46) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Adresse | Vejleåvej 9, 2635 Ishøj | 31-03-2017 | 27-11-2019 |
Ansatte | 64 (årsværk:57) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 64 (årsværk:56) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:55) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 67 (årsværk:56) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:55) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 01-08-2013 | 17-06-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:56) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 65 (årsværk:59) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 61 (årsværk:55) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:58) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 62 (årsværk:54) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 64 (årsværk:59) | 01-11-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 62 (årsværk:56) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 63 (årsværk:56) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 61 (årsværk:55) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 64 (årsværk:57) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:59) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 64 (årsværk:58) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 66 (årsværk:60) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:62) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:58) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:62) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:64) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:60) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 67 (årsværk:60) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 67 (årsværk:58) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 68 (årsværk:61) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 68 (årsværk:62) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 76 (årsværk:65) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 71 (årsværk:67) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 70 (årsværk:63) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Adresse | Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk | 16-12-2005 | 30-03-2017 |
Ansatte | 68 (årsværk:63) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 65 (årsværk:60) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 65 (årsværk:61) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:62) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:61) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 68 (årsværk:61) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 68 (årsværk:58) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 69 (årsværk:62) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:59) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 68 (årsværk:63) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:62) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:61) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 65 (årsværk:62) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:59) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 65 (årsværk:59) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 61 (årsværk:57) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:60) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 62 (årsværk:57) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 64 (årsværk:58) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:58) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 67 (årsværk:59) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 68 (årsværk:61) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 70 (årsværk:62) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:64) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 70 (årsværk:60) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Henrichsen & Co Holding 1 Aps (CVR: 25821939) | 14-12-2007 | 01-08-2013 |
Bestyrelse | Aage Gottfried Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 30-06-1997 | 12-11-2012 |
Bestyrelse | Ulrik Find, Bestyrelsesmedlem | 01-11-2011 | 12-11-2012 |
Branche | Kurertjeneste og udbringning af dagblade [641200] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Revision | Tfdg A/S (CVR: 26797411) | 15-11-2005 | 14-12-2007 |
Navn | DAN'X A/S | 30-06-1997 | 27-09-2007 |
Adresse | Smedekærvej 33, 2770 Kastrup | 30-06-1997 | 15-12-2005 |
Revision | Economic Holding Aps (CVR: 18720906) | 30-06-1999 | 24-11-2005 |
Bestyrelse | Erik Per Gønge, Bestyrelsesmedlem | 30-06-1997 | 15-11-2005 |
Status | Under tvangsopløsning | 03-03-2003 | 03-03-2003 |
Status | Normal | 30-06-1997 | 02-03-2003 |
Branche | Vognmandsvirksomhed [602410] | 30-06-1997 | 31-12-2002 |
Revision | Revisionsfirmaet Tommy Jensen Godkendt Revisionsanpartsselskab (CVR: 20082097) | 30-06-1997 | 30-06-1999 |