Generer rapport
Raun Holding Aps
Vibekegade 21, 2100 København Ø, CVR 19962598
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1997
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.573.430
DKK
Primært resultat (EBIT)
9.573.430
DKK
Årets resultat
3.662.033
DKK
Egenkapital
31
MDKK
Historik 20 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Vibekegade 21, 2100 København Ø | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | Nuværende | |
Direktion | Thomas Raun, Direktør | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Direktion | Michael Raun, Direktør | 15-03-1997 | 01-03-2020 |
Adresse | Nordre Frihavnsgade 58, 4 th, 2100 København Ø | 15-10-2010 | 01-02-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.94) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-02-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2015 | 30-11-2017 |
Fusion | Anpartsselskabet af 6. Juni 2006 (CVR: 19469085) Indgående | 07-03-2016 | 07-03-2016 |
Fusion | Nuar A/S (CVR: 33781016) Indgående | 19-01-2016 | 19-01-2016 |
Revision | Rl København A/S (CVR: 30529715) | 01-05-2006 | 01-11-2012 |
Bestyrelse | Michael Raun, Bestyrelsesmedlem | 15-03-1997 | 01-04-2011 |
Bestyrelse | Hans Christian Galst, Bestyrelsesmedlem | 15-03-1997 | 01-04-2011 |
Bestyrelse | Ulf Svejgaard Poulsen, Bestyrelsesformand | 10-06-2004 | 01-04-2011 |
Adresse | Frederiksberg Allé 5, 1621 København V | 22-11-2006 | 14-10-2010 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [741500] | 15-03-1997 | 31-12-2007 |
Adresse | Frederiksberg Alle 5, 1621 København V | 15-03-1997 | 21-11-2006 |
Revision | Tranekær (CVR: 11197884) | 30-12-1999 | 01-05-2006 |
Bestyrelse | Kurt Flemming Holmsted, Bestyrelsesformand | 15-03-1997 | 10-06-2004 |
Revision | Revisionsselskabet af 1. November 1984 Aps (CVR: 76556415) | 15-03-1997 | 30-12-1999 |