Generer rapport
Aeon Citizen A/S
Hejrevej 34D, c/o VENZO, 2400 København NV, CVR 42994820
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2022
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-878.100
DKK
Primært resultat (EBIT)
-884.350
DKK
Årets resultat
-448.651
DKK
Egenkapital
12
MDKK
Historik 14 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Hejrevej 34D, c/o VENZO, 2400 København NV | Nuværende | |
Branche | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi [620200] | Nuværende | |
Direktion | Lars Stender-Rechter, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Dni Holding Aps (CVR: 27004970) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Riw Invest Aps (CVR: 30509749) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | Nuværende | |
Ejere | Lre Holding Aps (CVR: 34717621) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Revision | Lægård Revision Statsautoriseret Revisionsfirma (CVR: 18437082) | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. SEP. 2023 | Nuværende | |
Direktion | Aja Guldhammer Henderson, Direktør | 01-09-2023 | 28-11-2023 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 07-01-2022 | 06-09-2023 |
Direktion | Lars Stender-Rechter, CEO | 07-01-2022 | 01-09-2023 |
Vedtægter seneste | 7. JAN. 2022 | 07-01-2022 | 31-08-2023 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 07-01-2022 | 30-06-2023 |
Ejere | Dni Holding Aps (CVR: 27004970) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 01-12-2022 | 22-05-2023 |
Ejere | Lre Holding Aps (CVR: 34717621) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 07-01-2022 | 22-05-2023 |
Adresse | Brudelysvej 23, c/o Blue House, 2880 Bagsværd | 07-11-2022 | 15-01-2023 |
Ejere | Dni Holding Aps (CVR: 27004970) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-09-2022 | 30-11-2022 |
Revision | Aros Statsautoriserede Revisorer I/S (CVR: 29690065) | 07-01-2022 | 17-11-2022 |
Adresse | Brudelysvej 21B, 2880 Bagsværd | 07-09-2022 | 06-11-2022 |
Adresse | Hejrevej 34D, c/o VENZO, 2400 København NV | 25-03-2022 | 06-09-2022 |
Ejere | Dni Holding Aps (CVR: 27004970) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 07-01-2022 | 31-08-2022 |
Adresse | Hejrevej 34D, 2400 København NV | 07-01-2022 | 24-03-2022 |