Generer rapport
Silvatrees Danmark Aps
Låsbyvej 62, Veng, 8660 Skanderborg, CVR 18468506
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1995
Størrelse
Mikro
Ansatte
2
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.634.582
DKK
Primært resultat (EBIT)
-455.289
DKK
Årets resultat
-460.662
DKK
Egenkapital
679.918
DKK
Historik 50 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Låsbyvej 62, Veng, 8660 Skanderborg | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Branche | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter [021000] | Nuværende | |
Direktion | Brian Boeberg, Direktør | Nuværende | |
Ejere | SilvaTrees GmbH - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er produktion og handel med juletræer og dertil hørende artikler, herunder produktion og handel med planter og pasning af kulturer. | Nuværende | |
Navn | Silvatrees Danmark Aps | Nuværende | |
Revision | Dsh-Revision Aps (CVR: 19674193) | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af én direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 5. JUN. 2019 | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2022 | 30-06-2024 |
Adresse | Århusvej 14, 1, 8670 Låsby | 28-08-2019 | 19-05-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:11) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-07-2021 | 31-08-2021 |
Revision fravalgt | Ja | 18-04-1995 | 14-08-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:10) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:10) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:6) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:17) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ejere | Markus Schauer - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 18-04-1995 | 04-11-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-07-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:16) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:15.6) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:1.02) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Adresse | Klankballevej 22, 8670 Låsby | 01-01-2007 | 27-08-2019 |
Direktion | Søren Lundgaard, Direktør | 01-05-2007 | 01-08-2019 |
Formål | Selskabets formål er produktion og handel med juletræer, herunder produktion og handel med planter og pasning af kulturer. | 05-07-2007 | 10-06-2019 |
Tegningsregler | Selskabets tegnes af én direktør alene eller af den samlede anpartskapital. Ved handel med fast ejendom samt ved pantsætning af aktiver tegnes selskabet dog af den samlede anpartskapital. | 05-07-2007 | 10-06-2019 |
Navn | SCHAUER DANMARK ApS | 05-07-2007 | 04-06-2019 |
Vedtægter seneste | 5. JUL. 2007 | 05-07-2007 | 04-06-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2016 | 28-02-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-01-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-11-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-01-2015 | 31-05-2015 |
Branche | Skovbrug [020100] | 18-04-1995 | 31-12-2007 |
Direktion | Holger Vestergaard, Direktør | 18-04-1995 | 05-07-2007 |
Navn | NORNOFORM ApS | 18-04-1995 | 04-07-2007 |
Revision | Dansk Revision Viborg Registreret Revisionsaktieselskab (CVR: 20336390) | 26-07-2005 | 15-06-2007 |
Adresse | Klankballevej 22, 8670 Låsby | 18-04-1995 | 31-12-2006 |
Revision | Ole Martin Mikkelsen | 31-05-1999 | 26-07-2005 |
Revision | Datoselskabet af Den 3. Juli 2016 Rvt P/S (CVR: 34713022) | 03-03-1997 | 31-05-1999 |
Revision | Else Nykjær Mikkelsen | 18-04-1995 | 03-03-1997 |