Generer rapport
Dkbad A/S
Gjellerupvej 105, Gjellerup, 8220 Brabrand, CVR 42643254
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2021
Størrelse
Mikro
Ansatte
22
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
3.168.467
DKK
Primært resultat (EBIT)
422.015
DKK
Årets resultat
196.072
DKK
Egenkapital
596.072
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter konkurs (14-05-2024). Historik 46 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Gjellerupvej 105, Gjellerup, 8220 Brabrand | Nuværende | |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf [251100] | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at designe, producere, sælge, levere og installere fabriksfremstillede badeværelser og eventuelle andre moduler til byggeri samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed | Nuværende | |
Navn | Dkbad A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 10-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Selskabskapital | 400.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 25. MAJ 2022 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Adresse | Gjellerupvej 105, Gjellerup, 8220 Brabrand | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Branche | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf [251100] | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Ejere | Jov-Holding Aps (CVR: 42642029) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Ejere | Garsdal-Holding Aps (CVR: 42642223) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Formål | Selskabets formål er at designe, producere, sælge, levere og installere fabriksfremstillede badeværelser og eventuelle andre moduler til byggeri samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Livscyclus | Aktiv periode | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Navn | DKbad A/S | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Regnskabsperiode start | 10-01 | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Revision fravalgt | Nej | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Selskabskapital | 400.000 DKK | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Status | Opløst efter konkurs | 14-05-2024 | 14-05-2024 |
Stifter | Garsdal-Holding Aps (CVR: 42642223) | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Stifter | Jov-Holding Aps (CVR: 42642029) | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Vedtægter seneste | 25. MAJ 2022 | 25-05-2022 | 14-05-2024 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 01-09-2021 | 14-05-2024 |
Status | Under konkurs | 06-07-2023 | 13-05-2024 |
Bestyrelse | John Skaanning, Bestyrelsesmedlem | 01-09-2021 | 06-07-2023 |
Bestyrelse | Berit Linde Jessen, Bestyrelsesformand | 15-02-2022 | 06-07-2023 |
Bestyrelse | Casper Arentoft Garsdal, Bestyrelsesmedlem | 15-02-2022 | 06-07-2023 |
Direktion | John Skaanning, Direktør | 01-09-2021 | 06-07-2023 |
Revision | Dansk Revision Århus, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 26717671) | 01-09-2021 | 06-07-2023 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren i forening med ét bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 31-05-2022 | 06-07-2023 |
Status | Normal | 01-09-2021 | 05-07-2023 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 23 (årsværk:21) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 22 (årsværk:18) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 27 (årsværk:22) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 26 (årsværk:19) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 22 (årsværk:21) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. | 01-09-2021 | 30-05-2022 |
Vedtægter seneste | 1. SEP. 2021 | 01-09-2021 | 24-05-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Julie Wadsager Skaanning, Bestyrelsesmedlem | 01-09-2021 | 15-02-2022 |
Bestyrelse | Casper Arentoft Garsdal, Bestyrelsesformand | 01-09-2021 | 14-02-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |