Generer rapport
Social Vision Aps
Hulvejen 80, c/o Jens Janum Riis, Mastrup, 9530 Støvring, CVR 42306177
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2021
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-15.126
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-17.671
DKK
Egenkapital
-74.923
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter erklæring (17-06-2024). Historik 20 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Hulvejen 80, c/o Jens Janum Riis, Mastrup, 9530 Støvring | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af elektriske belysningsartikler [274000] | Nuværende | |
Formål | Virksomhedens formål er primært at sælge lysbilleder. | Nuværende | |
Navn | Social Vision Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 40.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter erklæring | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 23. MAR. 2021 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Hulvejen 80, c/o Jens Janum Riis, Mastrup, 9530 Støvring | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Branche | Fremstilling af elektriske belysningsartikler [274000] | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Direktion | Jens Janum Riis, CEO | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Ejere | Jens Janum Riis - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Ejere | Lucas Hedegaard Olsen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 20-01-2023 | 17-06-2024 |
Formål | Virksomhedens formål er primært at sælge lysbilleder. | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Livscyclus | Aktiv periode | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Navn | Social Vision ApS | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Revision fravalgt | Ja | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Selskabskapital | 40.000 DKK | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Status | Opløst efter erklæring | 17-06-2024 | 17-06-2024 |
Stifter | Jens Janum Riis | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Vedtægter seneste | 23. MAR. 2021 | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 23-03-2021 | 17-06-2024 |
Status | Normal | 23-03-2021 | 16-06-2024 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af Jens Janum Riis | 23-03-2021 | 07-06-2024 |
Ejere | Maximillian Marcus Ashby - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | 07-04-2022 | 20-01-2023 |
Ejere | Lucas Hedegaard Olsen - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | 07-04-2022 | 19-01-2023 |