Generer rapport
Acupanels International Holding Aps
Tietgensgade 7B, 2, 7400 Herning, CVR 41924179
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-98.259
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
52
MDKK
Egenkapital
83
MDKK
Historik 14 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ejere | Cfvn Holding Aps (CVR: 44817594) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Ejere | Lunhg Holding Aps (CVR: 44817624) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Luchg Holding Aps (CVR: 44817608) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Lenhg Holding Aps (CVR: 44817632) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Uvn Holding Aps (CVR: 44817551) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Tvn Holding 2024 Aps (CVR: 44817543) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Ofj Holding 2024 Aps (CVR: 44817640) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Ejere | Sn Holding 2024 Aps (CVR: 44817578) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Ejere | Lmvn Holding Aps (CVR: 44817586) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0% | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 9. JUL. 2021 | Nuværende | |
Ejere | Acupanels International Holding 2023 Aps (CVR: 44750775) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 09-04-2024 | 24-04-2024 |
Ejere | Carl Frank Venø Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 50-66.66% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Solveig Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Ulrik Venø Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Lise Maj Venø Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Tom Venø Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Ove Fog Jørgensen - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 50-66.66% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Lucas Hedegaard Grewy - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Lennart Hedegaard Grewy - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Ejere | Luna Hedegaard Grewy - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 0-4.99% | 12-07-2021 | 09-04-2024 |
Revision fravalgt | Ja | 03-12-2020 | 17-10-2021 |
Ejere | Carl Frank Venø Nielsen - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 03-12-2020 | 11-07-2021 |
Ejere | Ove Fog Jørgensen - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 03-12-2020 | 11-07-2021 |
Vedtægter seneste | 3. DEC. 2020 | 03-12-2020 | 08-07-2021 |