Generer rapport
Josmanco Aps
Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg, CVR 41904208
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-8.175
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-8.143
DKK
Egenkapital
28
MDKK
Historik 18 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ejere | Limpopo Invest AS - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Sbh Holding Dragør Aps (CVR: 29939667) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Svea Invest Aps (CVR: 30072146) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | Nuværende | |
Ejere | Mof Holding Aps (CVR: 34582653) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | Nuværende | |
Ejere | Hall Economy Aps (CVR: 37206105) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Selskabskapital | 70.404 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 30. DEC. 2020 | Nuværende | |
Ejere | Søren Bruun Hansen - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Ejere | Ole Munk Nielsen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Ejere | Morten Fjerbæk - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Ejere | Jesper Hall - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Ejere | Ketil Endre Pedersen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Ejere | Søren Bruun Hansen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Ejere | Ole Munk Nielsen - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Ejere | Morten Fjerbæk - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Ejere | Jesper Hall - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Ejere | Ketil Endre Pedersen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Selskabskapital | 64.002 DKK | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Vedtægter seneste | 9. DEC. 2020 | 09-12-2020 | 29-12-2020 |
Ejere | Søren Bruun Hansen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 02-12-2020 | 08-12-2020 |
Ejere | Ole Munk Nielsen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 02-12-2020 | 08-12-2020 |
Ejere | Morten Fjerbæk - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 02-12-2020 | 08-12-2020 |
Ejere | Jesper Hall - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 02-12-2020 | 08-12-2020 |
Selskabskapital | 40.001 DKK | 02-12-2020 | 08-12-2020 |
Vedtægter seneste | 2. DEC. 2020 | 02-12-2020 | 08-12-2020 |