Generer rapport
Naya Group Aps
Carl Von Rosensvej 26, 2950 Vedbæk, CVR 41618973
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-27.375
DKK
Primært resultat (EBIT)
-27.375
DKK
Årets resultat
-1.748.533
DKK
Egenkapital
-2.797.385
DKK
Historik 11 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Bestyrelse | Lars Braun Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Anne Mette Vestergaard Olesen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Kristine Swalethorp, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Direktion | Kristine Swalethorp, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Lbn Vision Gold Aps (CVR: 20135042) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Ejere | Knmt Holding Aps (CVR: 41160039) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Ejere | Amvo Holding Aps (CVR: 43839454) - ejerandel: 33.33% stemmeandel: 33.33% | Nuværende | |
Navn | Naya Group Aps | Nuværende | |
Selskabskapital | 60.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 14. FEB. 2023 | Nuværende | |
Ejere | Lbn Vision Gold Aps (CVR: 20135042) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 18-01-2024 | 26-03-2024 |
Ejere | Knmt Holding Aps (CVR: 41160039) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 18-01-2024 | 26-03-2024 |
Bestyrelse | Nayamaria Juhl, Bestyrelsesmedlem | 14-02-2023 | 18-01-2024 |
Direktion | Nayamaria Juhl, Direktør | 26-08-2020 | 18-01-2024 |
Ejere | Maria Juhl Holding Aps (CVR: 41603526) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 26-08-2020 | 18-01-2024 |
Ejere | Lbn Vision Gold Aps (CVR: 20135042) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 14-02-2023 | 17-01-2024 |
Ejere | Knmt Holding Aps (CVR: 41160039) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 26-08-2020 | 17-01-2024 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktionen i forening. | 26-08-2020 | 20-02-2023 |
Navn | Nordic Veda Group ApS | 26-08-2020 | 13-02-2023 |
Selskabskapital | 40.000 DKK | 26-08-2020 | 13-02-2023 |
Vedtægter seneste | 26. AUG. 2020 | 26-08-2020 | 13-02-2023 |