Generer rapport
Vt Trademark Aps
Krogsvej 17, Vitten, 8382 Hinnerup, CVR 41213515
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-6.545
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-86.545
DKK
Egenkapital
-6.545
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter konkurs (23-06-2023). Historik 24 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Krogsvej 17, Vitten, 8382 Hinnerup | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. | Nuværende | |
Navn | Vt Trademark Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 40.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 3. MAR. 2020 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Krogsvej 17, Vitten, 8382 Hinnerup | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Ejere | Pelas Consult Aps (CVR: 41195851) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Ejere | Likr Holding Aps (CVR: 41195827) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Formål | Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Livscyclus | Aktiv periode | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Navn | VT Trademark ApS | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Revision fravalgt | Ja | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Selskabskapital | 40.000 DKK | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Status | Opløst efter konkurs | 23-06-2023 | 23-06-2023 |
Stifter | Likr Holding Aps (CVR: 41195827) | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Stifter | Pelas Consult Aps (CVR: 41195851) | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Vedtægter seneste | 3. MAR. 2020 | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 03-03-2020 | 23-06-2023 |
Status | Under konkurs | 06-12-2022 | 22-06-2023 |
Likvidator | Carsten Palsgaard Gorritzen | 15-09-2022 | 06-12-2022 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en likvidator | 15-09-2022 | 06-12-2022 |
Status | Under tvangsopløsning | 22-08-2022 | 05-12-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør alene eller af de to direktører i forening. | 03-03-2020 | 22-08-2022 |
Status | Normal | 03-03-2020 | 21-08-2022 |
Direktion | Pernille Laulund Straarup, Direktør | 03-03-2020 | 21-06-2022 |
Direktion | Lise Madsen Kristensen, Direktør | 03-03-2020 | 21-06-2022 |