Generer rapport
Niva Byg & Montage Aps
Hovedgaden 532D, 2640 Hedehusene, CVR 40827889
Branche: Kombinerede serviceydelser
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Små
Ansatte
10
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
7.283.633
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.921.272
DKK
Årets resultat
1.420.196
DKK
Egenkapital
3.853.174
DKK
Historik 47 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 13 (årsværk:7) | Nuværende | |
Branche | Kombinerede serviceydelser [811000] | Nuværende | |
Ejere | Lucas Hay Møller Nissen Nielsen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Niva Byg & Montage Aps | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 15. JAN. 2021 | Nuværende | |
Ansatte | 13 (årsværk:7) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 14 (årsværk:9) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 14 (årsværk:9) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 12 (årsværk:8) | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:9) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:9) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-02-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:9) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:9) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ejere | Kenneth Valentin Mortensen - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 20-01-2021 | 03-01-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:4) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.39) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.2) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Vedtægter seneste | 18. DEC. 2020 | 18-12-2020 | 14-01-2021 |
Branche | Reklamebureauer [731110] | 05-11-2020 | 17-12-2020 |
Navn | Mediafly ApS | 05-11-2020 | 17-12-2020 |
Vedtægter seneste | 5. NOV. 2020 | 05-11-2020 | 17-12-2020 |
Branche | Kombinerede serviceydelser [811000] | 30-09-2019 | 04-11-2020 |
Navn | Niva Byg & Montage ApS | 30-09-2019 | 04-11-2020 |
Vedtægter seneste | 30. SEP. 2019 | 30-09-2019 | 04-11-2020 |