Område |
| Gyldig fra |
Gyldig til |
Adresse | Vestre Kongevej 4A, 8260 Viby J | | Nuværende |
Ansatte | 1 (årsværk:0) | | Nuværende |
Branche | Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker [774000] | | Nuværende |
Formål | Selskabets formål er at drive franchise virksomheden, samt hermed beslægtet virksomhed. | | Nuværende |
Navn | Ph Danmark Aps | | Nuværende |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | | Nuværende |
Regnskabsperiode start | 01-01 | | Nuværende |
Revision fravalgt | Ja | | Nuværende |
Selskabskapital | 40.000 DKK | | Nuværende |
Status | Opløst efter konkurs | | Nuværende |
Tegningsregler | | | Nuværende |
Vedtægter seneste | 12. AUG. 2019 | | Nuværende |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | | Nuværende |
Adresse | Vestre Kongevej 4A, 8260 Viby J | 18-02-2020 | 13-06-2023 |
Branche | Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker [774000] | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Formål | Selskabets formål er at drive franchise virksomheden, samt hermed beslægtet virksomhed. | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Livscyclus | Aktiv periode | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Navn | PH Danmark ApS | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Revision fravalgt | Ja | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Selskabskapital | 40.000 DKK | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Status | Opløst efter konkurs | 13-06-2023 | 13-06-2023 |
Stifter | Qasem Ziar | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Vedtægter seneste | 12. AUG. 2019 | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 12-08-2019 | 13-06-2023 |
Status | Under konkurs | 31-03-2021 | 12-06-2023 |
Ejere | P-H Holding Aps (CVR: 40716238) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 31-12-2019 | 20-04-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Direktion | Qasem Ziar, Direktør | 24-03-2021 | 31-03-2021 |
Tegningsregler | selskabet tegnes af en direktør. | 12-08-2019 | 31-03-2021 |
Status | Normal | 12-08-2019 | 30-03-2021 |
Direktion | Lars Hviid, Direktør | 01-12-2020 | 24-03-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Direktion | Qasem Ziar, Direktør | 12-08-2019 | 01-12-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-10-2020 | 30-11-2020 |
Adresse | Søndervangen 27, st th, 8260 Viby J | 12-08-2019 | 17-02-2020 |
Ejere | Qasem Ziar - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 12-08-2019 | 31-12-2019 |