Generer rapport
Danbake Aps
Nøglegårdsvej 18, 3540 Lynge, CVR 40526846
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.102.234
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.080.467
DKK
Årets resultat
1.138.116
DKK
Egenkapital
-1.143.021
DKK
Historik 27 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 1 (årsværk:0) | Nuværende | |
Ejere | Caso Holding 2016 Aps (CVR: 37577987) - ejerandel: 50% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Ejere | Vial Holding Aps (CVR: 40103694) - ejerandel: 50% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 21. MAJ 2019 | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:0.09) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.55) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1.14) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.4) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1.15) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.36) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:4) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.25) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.9) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:6) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:5.09) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Vedtægter seneste | 17. MAJ 2019 | 17-05-2019 | 20-05-2019 |
Ejere | Jesper Larsen - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 17-05-2019 | 17-05-2019 |
Ejere | Mikael Grønnemose Rømer - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 17-05-2019 | 17-05-2019 |