Generer rapport
Solsten Diagnostics International Aps
Langdyssen 5, Lisbjerg, 8200 Aarhus N, CVR 40434704
Branche: Videnskabelig forskning og udvikling
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
6
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.803.291
DKK
Primært resultat (EBIT)
-4.071.939
DKK
Årets resultat
-4.056.535
DKK
Egenkapital
-11.026.199
DKK
Historik 29 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Langdyssen 5, Lisbjerg, 8200 Aarhus N | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jeppe Opstrup, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Brian Sørensen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Hans Büttner, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Direktion | Niels Tækker Foged, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Inicio A/S (CVR: 24203891) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 26. JUN. 2020 | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-03-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-05-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-01-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-07-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-05-2022 | 30-06-2022 |
Bestyrelse | Jens Christian Jensen, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2020 | 10-06-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-11-2021 | 31-01-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-01-2021 | 31-10-2021 |
Adresse | Hedeager 40, 8200 Aarhus N | 05-08-2019 | 03-03-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-12-2019 | 31-07-2020 |
Direktion | Hans Büttner, Direktør | 09-04-2019 | 26-06-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | 09-04-2019 | 25-06-2020 |
Vedtægter seneste | 9. APR. 2019 | 09-04-2019 | 25-06-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5.06) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-09-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-04-2019 | 31-08-2019 |
Adresse | Brejning Strand 3, st, Brejning, 7080 Børkop | 09-04-2019 | 04-08-2019 |
Ejere | Hans Büttner - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 09-04-2019 | 10-04-2019 |