Generer rapport
Rønde Sparekasse
Hovedgaden 33, 8410 Rønde, CVR 17625012
Branche: Banker, sparekasser og andelskasser
Virksomhedsform
Særlig finansiel virksomhed
Etableret
1999
Størrelse
Små
Ansatte
23
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
Historik 143 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Hovedgaden 33, 8410 Rønde | Nuværende | |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | Nuværende | |
Bestyrelse | Ane Søgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Anita Søholm, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Finn Lykke Randrup, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Christian Svendsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Flemming Johnsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Steen Bundsgaard Knudsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Banker, sparekasser og andelskasser [641900] | Nuværende | |
Direktion | Jens Haahr, CEO | Nuværende | |
Navn | Rønde Sparekasse | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Selskabskapital | 0 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 22. MAR. 2023 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Særlig finansiel virksomhed | Nuværende | |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 24 (årsværk:22) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:21) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 28 (årsværk:26) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 26 (årsværk:25) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:17) | 01-06-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:19) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Vedtægter seneste | 23. MAR. 2022 | 23-03-2022 | 21-03-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:25) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:25) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:20) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Vedtægter seneste | 18. DEC. 2012 | 18-12-2012 | 22-03-2022 |
Ansatte | 27 (årsværk:27) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Lars Overgaard Christiansen, Bestyrelsesformand | 17-03-2021 | 23-02-2022 |
Bestyrelse | Steen Bundsgaard Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | 22-02-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 23 (årsværk:20) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 23 (årsværk:20) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 20 (årsværk:17) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Bestyrelse | Annelise Asstrup Udsen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1995 | 17-03-2021 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 10-03-2008 | 17-03-2021 |
Bestyrelse | Lars Overgaard Christiansen, Bestyrelsesmedlem | 01-04-2014 | 16-03-2021 |
Ansatte | 25 (årsværk:20) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Direktion | Max Semay Hovedskov, CEO | 01-08-2018 | 27-11-2020 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 28 (årsværk:23) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 23 (årsværk:21) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 22 (årsværk:21) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 21 (årsværk:21) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 29 (årsværk:23) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Bestyrelse | Vagn Udengaard, Bestyrelsesmedlem | 13-03-2000 | 25-02-2020 |
Bestyrelse | Henrik Jessen, Bestyrelsesmedlem | 01-04-2014 | 25-02-2020 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-12-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 28 (årsværk:23) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:22) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:20) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 20 (årsværk:19) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:21) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 29 (årsværk:22) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Hovedgaden 33, 8410 Rønde | 01-01-2007 | 05-11-2018 |
Ansatte | 24 (årsværk:20) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 29 (årsværk:23) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-06-2018 | 31-07-2018 |
Direktion | Ole Jensen Bonde, CEO | 26-08-2011 | 31-07-2018 |
Ansatte | 28 (årsværk:21) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 29 (årsværk:22) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-12-2017 | 31-01-2018 |
Ansatte | 32 (årsværk:23) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 22 (årsværk:20) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 25 (årsværk:18) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 22 (årsværk:17) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 26 (årsværk:20) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-03-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 26 (årsværk:19) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 24 (årsværk:17) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-09-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:17) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:17) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Bestyrelse | Ole John Andersen, Bestyrelsesmedlem | 20-01-1990 | 31-03-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:17) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 23 (årsværk:16) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 22 (årsværk:17) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-06-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 24 (årsværk:17) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-03-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:17) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Alice Birgit Sandberg Vebel, Bestyrelsesmedlem | 13-03-1995 | 31-03-2014 |
Selskabskapital | 12.877.000 DKK | 24-03-2003 | 15-04-2012 |
Navn | RØNDE OG OMEGNS SPAREKASSE | 16-10-1999 | 18-03-2012 |
Direktion | Hans Christian Madsen, Direktør | 26-08-2011 | |
Virksomhedsform | Uoplyst virksomhedsform | 16-10-1999 | 20-01-2009 |
Revision | K P M G C Jespersen Århus I/S (CVR: 10550947) | 13-03-1995 | 10-03-2008 |
Branche | Banker, sparekasser og andelskasser [651200] | 16-10-1999 | 31-12-2007 |
Adresse | Hovedgaden 33, 8410 Rønde | 16-10-1999 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | Henning Ibsen, Bestyrelsesmedlem | 30-06-2005 | |
Bestyrelse | Vagn Marinus Christiansen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2004 | |
Bestyrelse | Niels Otto Korsager Kudahl, Bestyrelsesmedlem | 24-03-2003 | |
Selskabskapital | 10.073.000 DKK | 08-05-2000 | 23-03-2003 |
Selskabskapital | 8.504.000 DKK | 15-03-1999 | 07-05-2000 |
Bestyrelse | Henrik Møller Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 13-03-2000 | |
Revision | Maja Nissen | 15-03-1999 | |
Selskabskapital | 6.817.000 DKK | 29-07-1996 | 14-03-1999 |
Selskabskapital | 6.570.000 DKK | 07-04-1995 | 28-07-1996 |
Bestyrelse | Tove Julie Birgitte Foss, Bestyrelsesmedlem | 14-05-1995 | |
Selskabskapital | 2.961.000 DKK | 11-06-1992 | 06-04-1995 |
Bestyrelse | Lissi Bach, Bestyrelsesmedlem | 13-03-1995 | |
Selskabskapital | 1.664.000 DKK | 17-06-1991 | 10-06-1992 |
Bestyrelse | Johannes Fisker, Bestyrelsesmedlem | 17-06-1991 | |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 29-05-1990 | 16-06-1991 |
Selskabskapital | 159.000 DKK | 14-05-1990 | 28-05-1990 |
Direktion | Hans Alfred Peter Andersen, Direktør | 14-05-1990 | |
Bestyrelse | Inger Grethe Gudrun Foged, Bestyrelsesmedlem | 18-09-1989 |