Generer rapport
Icon Sales Aps
Industrivej 21, c/o Bjerregaard Advokatfirma, 4000 Roskilde, CVR 40196366
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Små
Ansatte
13
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
5.886.677
DKK
Primært resultat (EBIT)
406.170
DKK
Årets resultat
343.544
DKK
Egenkapital
188.018
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter konkurs (26-05-2023). Historik 70 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Industrivej 21, c/o Bjerregaard Advokatfirma, 4000 Roskilde | Nuværende | |
Ansatte | 28 (årsværk:12) | Nuværende | |
Branche | Call centres virksomhed [822000] | Nuværende | |
Formål | Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med telemarketing, andet salg, konsulentvirke, kundeservice samt aktiviteter i tilknytning dertil. | Nuværende | |
Navn | Icon Sales Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 50.001 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 6. MAJ 2019 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Industrivej 21, c/o Bjerregaard Advokatfirma, 4000 Roskilde | 17-05-2022 | 26-05-2023 |
Binavn | Icon Consult ApS | 07-05-2019 | 26-05-2023 |
Branche | Call centres virksomhed [822000] | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Ejere | Bubu Holding Aps (CVR: 40289178) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 15-02-2019 | 26-05-2023 |
Formål | Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med telemarketing, andet salg, konsulentvirke, kundeservice samt aktiviteter i tilknytning dertil. | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Livscyclus | Aktiv periode | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Navn | Icon Sales ApS | 06-05-2019 | 26-05-2023 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Revision fravalgt | Ja | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Selskabskapital | 50.001 DKK | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Status | Opløst efter konkurs | 26-05-2023 | 26-05-2023 |
Stifter | Neveser Dukan | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Stifter | Aske Buus Gladkow Johansen | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Stifter | Nima Burlakof | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Vedtægter seneste | 6. MAJ 2019 | 06-05-2019 | 26-05-2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 16-01-2019 | 26-05-2023 |
Status | Under konkurs | 25-05-2022 | 25-05-2023 |
Direktion | Aske Buus Gladkow Johansen, Direktør | 16-01-2019 | 25-05-2022 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af direktionen | 16-01-2019 | 25-05-2022 |
Status | Normal | 16-01-2019 | 24-05-2022 |
Adresse | Bredgade 33, 1, 6000 Kolding | 22-10-2020 | 16-05-2022 |
Ansatte | 28 (årsværk:12) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 33 (årsværk:22) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 37 (årsværk:21) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 33 (årsværk:17) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:17) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 31 (årsværk:19) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 32 (årsværk:18) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:16) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 27 (årsværk:14) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 25 (årsværk:15) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:18) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:21) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 46 (årsværk:23) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 44 (årsværk:22) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 44 (årsværk:18) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 42 (årsværk:17) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 38 (årsværk:20) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:19) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 42 (årsværk:18) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Adresse | Akseltorv 6B, 3, 6000 Kolding | 16-01-2019 | 21-10-2020 |
Ansatte | 40 (årsværk:16) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:14) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:13) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:15) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 35 (årsværk:14) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 25 (årsværk:13) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 28 (årsværk:13) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:14) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 42 (årsværk:15) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 42 (årsværk:17) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 48 (årsværk:19) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 44 (årsværk:16) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:11) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:10) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 23 (årsværk:11) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:10) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 25 (årsværk:9) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Binavn | TeleGroup Marketing ApS | 16-01-2019 | 06-05-2019 |
Binavn | TeleGroup Sales ApS | 16-01-2019 | 06-05-2019 |
Binavn | TeleGroup Consulting ApS | 16-01-2019 | 06-05-2019 |
Navn | TeleGroup Sales & Consulting ApS | 16-01-2019 | 05-05-2019 |
Vedtægter seneste | 16. JAN. 2019 | 16-01-2019 | 05-05-2019 |
Ansatte | 20 (årsværk:8) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 19 (årsværk:11) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 25 (årsværk:4) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ejere | Nima Burlakof - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 16-01-2019 | 15-02-2019 |
Ejere | Neveser Dukan - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 16-01-2019 | 15-02-2019 |
Ejere | Aske Buus Gladkow Johansen - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 16-01-2019 | 15-02-2019 |