Generer rapport
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2018
Størrelse
Mikro
Ansatte
7
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
2.406.118
DKK
Primært resultat (EBIT)
-311.884
DKK
Årets resultat
-465.374
DKK
Egenkapital
-709.580
DKK
Historik 34 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Skagensvej 195C, Elling, 9900 Frederikshavn | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | Nuværende | |
Direktion | Mette Marie Rauer Larsen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Elisabeth Pontoppidan, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Mette Rauer Holding Aps (CVR: 40050132) - ejerandel: 50% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Ejere | Elisabeth Pontoppidan Holding Aps (CVR: 40067345) - ejerandel: 50% stemmeandel: 50% | Nuværende | |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:8) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.87) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-09-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-05-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-02-2022 | 28-02-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-12-2021 | 31-01-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Direktion | Nanna Nørholm Henriksen, Direktør | 01-01-2019 | 31-10-2021 |
Ejere | Nanna Nørholm Henriksen Holding Aps (CVR: 40067566) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-01-2019 | 31-10-2021 |
Adresse | Mariendalsvej 96, 9900 Frederikshavn | 04-12-2018 | 30-10-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-06-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-04-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-06-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-11-2019 | 31-05-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.88) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2019 | 30-09-2019 |
Ejere | Elisabeth Pontoppidan - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-01-2019 | 01-01-2019 |
Ejere | Nanna Nørholm Henriksen - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-01-2019 | 01-01-2019 |