Generer rapport
Wiberg Aps
Frederiksholms Kanal 25A, c/o Fyrskibet, 1220 København K, CVR 17511033
Branche: Indretningsarkitekter og rumdesign
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1993
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.496.485
DKK
Primært resultat (EBIT)
2.339.504
DKK
Årets resultat
2.696.432
DKK
Egenkapital
-5.138.743
DKK
Historik 79 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Frederiksholms Kanal 25A, c/o Fyrskibet, 1220 København K | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Branche | Indretningsarkitekter og rumdesign [741030] | Nuværende | |
Direktion | Thomas Wiberg, Direktør | Nuværende | |
Navn | Wiberg Aps | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 3.245.000 DKK | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2023 | 30-04-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2022 | 31-01-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.15) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.14) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.18) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.07) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.03) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.16) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.06) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.11) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.06) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.09) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.28) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.19) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.25) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:2) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.32) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.18) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.48) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Adresse | Frederiksholms Kanal 25, c/o Fyrskibet, 1220 København K | 18-09-2019 | 31-05-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.53) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:1.92) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.45) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:1.71) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.34) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.11) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.17) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.58) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.26) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.9) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:1.75) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.59) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.23) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.92) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-07-2019 | 30-09-2019 |
Adresse | Hammerbakken 12-14, 3460 Birkerød | 01-01-2007 | 17-09-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-04-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-12-2018 | 31-01-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-10-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-06-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-11-2017 | 31-05-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-08-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 13-03-2015 | 10-12-2015 |
Revision fravalgt | Nej | 01-07-2010 | 09-12-2015 |
Revision | Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 35257691) | 27-02-2014 | 13-03-2015 |
Revision | Revipartner Aps (CVR: 25112822) | 17-12-2004 | 27-02-2014 |
Bestyrelse | Thomas Wiberg, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 07-05-2010 |
Bestyrelse | Lene Wiberg, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 07-05-2010 |
Bestyrelse | Klaus Tofting Junker, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 07-05-2010 |
Navn | WIBERG A/S | 30-06-1995 | 06-05-2010 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 01-12-1993 | 06-05-2010 |
Branche | Indretningsarkitekter [748710] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Adresse | Hammerbakken 12-14, 3460 Birkerød | 01-12-1993 | 31-12-2006 |
Revision | Pkf Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 14119299) | 30-12-2003 | 17-12-2004 |
Revision | Andersen Hübertz Kirkhoff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20003677) | 01-09-2000 | 30-12-2003 |
Branche | Indretningsarkitekter [748410] | 01-01-2001 | 31-12-2002 |
Branche | Møbelforretninger [524410] | 01-12-1993 | 31-12-2000 |
Revision | Gaden 26 Aps. (CVR: 62414014) | 01-12-1993 | 01-09-2000 |
Bestyrelse | Victor Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Bestyrelse | Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Bestyrelse | Helen Mimi Janniche, Bestyrelsesmedlem | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Direktion | Victor Christoffersen, Direktør | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Navn | VICH 3916 A/S | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Revision | Nis Jørn Bennetzen | 01-12-1993 | 29-06-1995 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 05-01-1994 | 28-06-1995 |