Generer rapport
Move 55 Aps
Speditørvej 1, c/o Khalil Hussein Abdel Rahman, 2450 København SV, CVR 39570378
Branche: Taxikørsel
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2018
Størrelse
Mikro
Ansatte
2
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
392.677
DKK
Primært resultat (EBIT)
348.127
DKK
Årets resultat
269.803
DKK
Egenkapital
282.022
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Under konkurs. Historik 29 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Speditørvej 1, c/o Khalil Hussein Abdel Rahman, 2450 København SV | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Ejere | Khalil Hussein Abdel Rahman - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Move 55 Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Selskabskapital | 40.000 DKK | Nuværende | |
Status | Under konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 31. JUL. 2021 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Direktion | Nimrod Bisrat Zaid, CEO | 25-06-2023 | 16-04-2024 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | 07-05-2018 | 16-04-2024 |
Status | Normal | 07-05-2018 | 15-04-2024 |
Adresse | Vigerslev Vænge 32, 2 th, c/o Khalil Hussein Abdel Rahman, 2500 Valby | 21-07-2021 | 17-12-2023 |
Direktion | Khalil Hussein Abdel Rahman, CEO | 21-07-2021 | 25-06-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.86) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.6) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Navn | Move 55 IVS | 21-07-2021 | 30-07-2021 |
Selskabskapital | 1 DKK | 07-05-2018 | 30-07-2021 |
Vedtægter seneste | 21. JUL. 2021 | 21-07-2021 | 30-07-2021 |
Virksomhedsform | Iværksætterselskab | 07-05-2018 | 30-07-2021 |
Direktion | Mohammad Chaudhry Afzal, CEO | 06-03-2020 | 21-07-2021 |
Ejere | Lazfa Holding Aps (CVR: 38766589) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 21-01-2020 | 21-07-2021 |
Adresse | Ved Stationen 14, c/o Mohammad Afzal, 2770 Kastrup | 27-01-2020 | 20-07-2021 |
Navn | TC 1069 IVS | 07-05-2018 | 20-07-2021 |
Vedtægter seneste | 6. MAJ 2021 | 06-05-2021 | 20-07-2021 |
Vedtægter seneste | 21. JAN. 2020 | 21-01-2020 | 05-05-2021 |
Regnskabsperiode slut | 03-31 | 07-05-2018 | 31-03-2020 |
Regnskabsperiode start | 04-01 | 07-05-2018 | 31-03-2020 |
Direktion | Stine Falck, CEO | 12-04-2019 | 06-03-2020 |
Adresse | Kongevejen 135A, c/o cabital Finans A/S, 2830 Virum | 17-04-2019 | 26-01-2020 |
Ejere | Cabital Finans A/S (CVR: 28687176) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 12-04-2019 | 21-01-2020 |
Vedtægter seneste | 7. MAJ 2018 | 07-05-2018 | 20-01-2020 |
Adresse | Virumgade 1, c/o Taxicentret, 2830 Virum | 07-05-2018 | 16-04-2019 |
Direktion | Kenneth Erik Larsen, Direktør | 07-05-2018 | 12-04-2019 |
Ejere | K.E.L. 2018 Aps (CVR: 39658011) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 24-09-2018 | 12-04-2019 |
Ejere | Kenneth Erik Larsen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 07-05-2018 | 24-09-2018 |