Generer rapport
Det Grevelige Dannemandske Stift
Aastrupvej 63, c/o Aastrup Kloster, Aastrup, 4340 Tølløse, CVR 17384317
Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Etableret
1999
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
6.248.991
DKK
Bruttofortj.
3.003.865
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.956.481
DKK
Årets resultat
1.086.652
DKK
Egenkapital
150
MDKK
Historik 105 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Aastrupvej 63, c/o Aastrup Kloster, Aastrup, 4340 Tølløse | Nuværende | |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | Nuværende | |
Bestyrelse | Gustav Garth-Grüner, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Carola Johanne Anita Erica-Louise Schulin, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Gregers Christian Wedell-Wedellsborg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø [011100] | Nuværende | |
Direktion | Søren Bo Bojesen, Direktør | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Ansatte | 4 (årsværk:1.01) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Bestyrelse | Henrik Mogens Wedell-Wedellsborg, Bestyrelsesformand | 23-01-1986 | 20-06-2024 |
Bestyrelse | Gustav Garth-Grüner, Bestyrelsesmedlem | 01-05-2007 | 19-06-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:0.78) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.76) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.57) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.51) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.84) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.57) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.14) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.49) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.61) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.47) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.94) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.77) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.62) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.7) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.47) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.54) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.86) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.51) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.01) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.34) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.61) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.57) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.51) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.7) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.66) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.47) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.78) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.51) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.69) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.88) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.04) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.49) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.02) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.74) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.08) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.73) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.77) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.47) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.54) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.65) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.68) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.51) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.73) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.2) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.7) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.47) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.54) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.57) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.66) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.49) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.59) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.49) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.6) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.93) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:0.82) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-07-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-10-2018 | 31-03-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-08-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-09-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-05-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-11-2016 | 28-02-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme [682040] | 01-01-2008 | 23-10-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-07-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-01-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-08-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Direktion | Otto Christian Grüner, Direktør | 01-01-2008 | 09-04-2013 |
Revision | Green Iv Aps (CVR: 12523246) | 03-04-2006 | 24-04-2012 |
Direktion | Knud-Erik Albrektsen, Direktør | 23-01-1986 | 01-01-2008 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme [702040] | 16-10-1999 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Torben Gustav Garth-Grüner, Bestyrelsesmedlem | 23-01-1986 | 01-05-2007 |
Adresse | 63, c/o Aastrup Kloster, | 16-10-1999 | 31-12-2006 |
Revision | Hans Børge Nielsen | 23-01-1986 | 03-04-2006 |
Direktion | Jørgen Alfred Schousboe, Direktør | 23-01-1986 | 02-09-1998 |
Bestyrelse | Vilhelm Ferdinand Wedell-Wedellsborg, Bestyrelsesformand | 23-01-1986 | 02-01-1995 |
Revision | Revisor Ole Poul Halvorsen | 23-01-1986 | 13-10-1989 |
Revision | Svend Otto Pedersen Krog | 23-01-1986 | 24-07-1989 |
Direktion | Vilhelm Peder Schulin, Direktør | 23-01-1986 | 24-06-1988 |