Generer rapport
Niro Consult Aps
Markedsvej 13, 9440 Aabybro, CVR 39348489
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2018
Størrelse
Mikro
Ansatte
3
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
4.296.609
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.643.987
DKK
Årets resultat
1.269.133
DKK
Egenkapital
1.713.359
DKK
Historik 49 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 3 (årsværk:3) | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien [289300] | Nuværende | |
Ejere | Rni Holding Aps (CVR: 39345595) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:4) | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:4) | 01-07-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:5) | 01-04-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:4) | 01-02-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-11-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.88) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:1.71) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:5) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-12-2021 | 31-01-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-03-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.96) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2020 | 31-10-2020 |
Branche | Landbrugskonsulenter [749010] | 20-02-2018 | 05-08-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-04-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.81) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2.3) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:3) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-12-2018 | 31-01-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-10-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-08-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Ejere | Ronni Nielsen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 20-02-2018 | 20-02-2018 |