Generer rapport
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2017
Størrelse
Mikro
Ansatte
4
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-177.316
DKK
Primært resultat (EBIT)
-881.950
DKK
Årets resultat
-632.439
DKK
Egenkapital
1.144.417
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Under konkurs. Historik 59 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Bredgade 33A, st, 1260 København K | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Ejere | The Lifted Partners A/S (CVR: 24998924) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | 1000 Meter Aps (CVR: 39035057) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | Singularity Holding Aps (CVR: 39035731) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Engholmsminde Invest Aps (CVR: 39492547) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Selskabskapital | 330.021 DKK | Nuværende | |
Status | Under konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 28. JAN. 2021 | Nuværende | |
Ejere | Jack P Aps (CVR: 34226709) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 30-06-2021 | 01-06-2023 |
Bestyrelse | Simon Bitz-Gundersen, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2018 | 10-05-2022 |
Direktion | Simon Bitz-Gundersen, Direktør | 30-10-2017 | 10-05-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 07-06-2018 | 10-05-2022 |
Status | Under reassumering | 23-03-2022 | 09-05-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Status | Normal | 30-10-2017 | 22-03-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:6) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-08-2021 | 30-09-2021 |
Bestyrelse | Jakob Skovgaard, Bestyrelsesmedlem | 30-06-2021 | 26-08-2021 |
Bestyrelse | Jannik Gustav Liedner, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2018 | 26-08-2021 |
Bestyrelse | Jack Petersen, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2018 | 26-08-2021 |
Bestyrelse | Kræn Østergård Nielsen, Bestyrelsesformand | 28-05-2018 | 26-08-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Bestyrelse | Emma Due Bitz-Gundersen, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2018 | 30-06-2021 |
Bestyrelse | Alexandra Coremans Dura, Bestyrelsesmedlem | 28-02-2020 | 30-06-2021 |
Ejere | Adura Aps (CVR: 41189827) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 10-09-2020 | 30-06-2021 |
Ejere | Jack P Aps (CVR: 34226709) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 10-09-2020 | 29-06-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Adresse | Rønnegade 9, 1, c/o Eventcom, 2100 København Ø | 03-09-2020 | 05-05-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-12-2020 | 28-02-2021 |
Selskabskapital | 307.417 DKK | 10-09-2020 | 27-01-2021 |
Vedtægter seneste | 10. SEP. 2020 | 10-09-2020 | 27-01-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ejere | The Lifted Partners A/S (CVR: 24998924) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 28-05-2018 | 09-09-2020 |
Ejere | Jack P Aps (CVR: 34226709) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 28-05-2018 | 09-09-2020 |
Ejere | 1000 Meter Aps (CVR: 39035057) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 04-11-2019 | 09-09-2020 |
Ejere | Engholmsminde Invest Aps (CVR: 39492547) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 13-05-2020 | 09-09-2020 |
Ejere | Adura Aps (CVR: 41189827) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 28-02-2020 | 09-09-2020 |
Selskabskapital | 271.250 DKK | 12-03-2020 | 09-09-2020 |
Vedtægter seneste | 12. MAR. 2020 | 12-03-2020 | 09-09-2020 |
Adresse | Lyngbyvej 2, c/o LIFTED, 2100 København Ø | 21-01-2019 | 02-09-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-05-2020 | 31-07-2020 |
Ejere | Kræn Østergård Nielsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 28-05-2018 | 13-05-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2019 | 30-04-2020 |
Selskabskapital | 81.250 DKK | 28-05-2018 | 11-03-2020 |
Vedtægter seneste | 28. MAJ 2018 | 28-05-2018 | 11-03-2020 |
Direktion | Emma Due Bitz-Gundersen, Direktør | 30-10-2017 | 28-02-2020 |
Ejere | Alexandra Coremans Dura - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 04-11-2019 | 28-02-2020 |
Ejere | 1000 Meter Aps (CVR: 39035057) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 28-05-2018 | 03-11-2019 |
Ejere | Singularity Holding Aps (CVR: 39035731) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 28-05-2018 | 03-11-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2019 | 31-03-2019 |
Adresse | Krusågade 24, 1 th, c/o Emma Bitz, 1719 København V | 30-10-2017 | 20-01-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede direktion | 30-10-2017 | 06-06-2018 |
Ejere | 1000 Meter Aps (CVR: 39035057) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 30-10-2017 | 27-05-2018 |
Ejere | Singularity Holding Aps (CVR: 39035731) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 30-10-2017 | 27-05-2018 |
Selskabskapital | 50.000 DKK | 30-10-2017 | 27-05-2018 |
Vedtægter seneste | 30. OKT. 2017 | 30-10-2017 | 27-05-2018 |