Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1993
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
174
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
103
MDKK
Primært resultat (EBIT)
7.782.000
DKK
Årets resultat
20
MDKK
Egenkapital
137
MDKK
Historik 174 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 187 (årsværk:217) | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Henri Robert Morel, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Damien Claude André Chauveinc, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål [242000] | Nuværende | |
Direktion | Kim Nielsen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | SA NEUJKF - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | Nuværende | |
Navn | Jkf Industri A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 18.036.668 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 16. FEB. 2018 | Nuværende | |
Ansatte | 187 (årsværk:217) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 183 (årsværk:104) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 186 (årsværk:145) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 186 (årsværk:162) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 189 (årsværk:169) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 185 (årsværk:151) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 186 (årsværk:157) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 190 (årsværk:166) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 196 (årsværk:169) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 203 (årsværk:173) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 211 (årsværk:149) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 207 (årsværk:159) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 209 (årsværk:180) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 205 (årsværk:175) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 200 (årsværk:176) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 204 (årsværk:182) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 205 (årsværk:180) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 206 (årsværk:163) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 210 (årsværk:170) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 214 (årsværk:180) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 212 (årsværk:183) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 219 (årsværk:186) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 226 (årsværk:167) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 224 (årsværk:172) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 222 (årsværk:187) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 218 (årsværk:196) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 217 (årsværk:193) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 215 (årsværk:190) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 213 (årsværk:182) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 201 (årsværk:161) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 198 (årsværk:170) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 199 (årsværk:173) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 197 (årsværk:177) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 198 (årsværk:176) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 201 (årsværk:150) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 199 (årsværk:158) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 195 (årsværk:169) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 16-02-2018 | 16-06-2021 |
Ansatte | 187 (årsværk:169) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 178 (årsværk:166) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 179 (årsværk:167) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 179 (årsværk:205) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 170 (årsværk:116) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 174 (årsværk:141) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 174 (årsværk:161) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 186 (årsværk:164) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 193 (årsværk:170) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 199 (årsværk:162) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 203 (årsværk:153) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 204 (årsværk:172) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 198 (årsværk:188) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 200 (årsværk:165) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 202 (årsværk:183) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 202 (årsværk:185) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 200 (årsværk:170) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 197 (årsværk:166) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 202 (årsværk:184) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 207 (årsværk:174) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Bestyrelse | Philippe Roland Pieters, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2017 | 11-10-2019 |
Ansatte | 207 (årsværk:180) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 226 (årsværk:178) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 231 (årsværk:172) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 233 (årsværk:191) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 227 (årsværk:192) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 219 (årsværk:171) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 214 (årsværk:194) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 210 (årsværk:181) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 214 (årsværk:205) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 219 (årsværk:127) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 227 (årsværk:205) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 224 (årsværk:205) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 224 (årsværk:206) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 224 (årsværk:189) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 227 (årsværk:181) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 227 (årsværk:197) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 218 (årsværk:186) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 204 (årsværk:173) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 202 (årsværk:182) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 203 (årsværk:174) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 13-10-2011 | 16-02-2018 |
Vedtægter seneste | 28. JUL. 2017 | 28-07-2017 | 15-02-2018 |
Ansatte | 200 (årsværk:181) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 197 (årsværk:151) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 194 (årsværk:177) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 191 (årsværk:171) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 190 (årsværk:174) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | 08-06-1993 | 30-09-2017 |
Regnskabsperiode start | 10-01 | 08-06-1993 | 30-09-2017 |
Ansatte | 191 (årsværk:160) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 194 (årsværk:149) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Bestyrelse | Hans Lohmann, Bestyrelsesformand | 13-01-2012 | 31-07-2017 |
Bestyrelse | Niels Garde Toft, Bestyrelsesmedlem | 13-01-2012 | 31-07-2017 |
Bestyrelse | Jan Vestergaard Olsen, Bestyrelsesmedlem | 23-03-2012 | 31-07-2017 |
Bestyrelse | John Christian Bennett-Therkildsen, Bestyrelsesmedlem | 02-12-2013 | 31-07-2017 |
Ejere | Jkf Industri Holding Aps (CVR: 30720008) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 13-01-2012 | 31-07-2017 |
Fusion | Ldetre Holding 12 Aps (CVR: 30719530) Indgående | 28-07-2017 | 28-07-2017 |
Fusion | Jkf Industri Holding Aps (CVR: 30720008) Indgående | 28-07-2017 | 28-07-2017 |
Selskabskapital | 15.700.000 DKK | 19-12-2012 | 27-07-2017 |
Vedtægter seneste | 19. DEC. 2012 | 19-12-2012 | 27-07-2017 |
Ansatte | 198 (årsværk:178) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 186 (årsværk:166) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 185 (årsværk:151) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 188 (årsværk:179) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 186 (årsværk:164) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 191 (årsværk:183) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 189 (årsværk:145) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 191 (årsværk:177) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 193 (årsværk:174) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 197 (årsværk:178) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 191 (årsværk:157) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 189 (årsværk:150) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 190 (årsværk:175) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 189 (årsværk:173) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 190 (årsværk:168) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 190 (årsværk:166) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 186 (årsværk:164) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 179 (årsværk:167) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 176 (årsværk:133) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 178 (årsværk:166) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 177 (årsværk:166) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 175 (årsværk:161) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 172 (årsværk:148) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 142 (årsværk:135) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 170 (årsværk:159) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 170 (årsværk:154) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 167 (årsværk:148) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 167 (årsværk:158) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 164 (årsværk:149) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 162 (årsværk:152) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Tommy Waldemar Cosedis Holting, Bestyrelsesmedlem | 12-11-2012 | 02-12-2013 |
Bestyrelse | Kjeld Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 23-03-2012 | 02-12-2013 |
Selskabskapital | 15.800.000 DKK | 12-03-2004 | 18-12-2012 |
Direktion | Tommy Waldemar Cosedis Holting, CEO | 03-01-2000 | 12-11-2012 |
Fusion | A-Vent A/S (CVR: 12862881) Indgående | 23-04-2012 | 23-04-2012 |
Bestyrelse | Thomas Riis, Bestyrelsesmedlem | 13-01-2012 | 23-03-2012 |
Bestyrelse | Ole Torbjørn Toftdahl Olesen, Bestyrelsesmedlem | 26-08-2004 | 13-01-2012 |
Bestyrelse | Sven Asbjørn Toftdahl Olesen, Næstformand | 04-12-2008 | 13-01-2012 |
Bestyrelse | Gunnar Palme, Bestyrelsesmedlem | 16-12-2009 | 13-01-2012 |
Bestyrelse | Odd Christopher Hansen, Bestyrelsesformand | 08-02-2011 | 13-01-2012 |
Bestyrelse | Åsa Christina Hallert, Bestyrelsesmedlem | 19-08-2011 | 13-01-2012 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 27-09-2007 | 13-10-2011 |
Bestyrelse | Christian Otto Sinding, Bestyrelsesmedlem | 08-02-2011 | 19-08-2011 |
Bestyrelse | John Hestehave, Bestyrelsesformand | 04-12-2008 | 04-06-2010 |
Bestyrelse | Bjørn Høi Jensen, Bestyrelsesmedlem | 04-12-2008 | 01-10-2009 |
Bestyrelse | Hans Erik Frost, Bestyrelsesmedlem | 13-12-1996 | 04-12-2008 |
Bestyrelse | Kristian Thygesen, Suppleant | 26-08-2004 | 04-12-2008 |
Bestyrelse | Karsten Larsen, Bestyrelsesmedlem | 26-08-2004 | 04-12-2008 |
Bestyrelse | Poul Vilhelm Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 04-12-2008 |
Bestyrelse | Jens Henrik Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 26-08-2004 | 04-12-2008 |
Branche | Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) [272200] | 08-06-1993 | 31-12-2007 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 08-06-1993 | 27-09-2007 |
Bestyrelse | Ole Mølgaard Kristensen, Suppleant | 08-06-1993 | 26-08-2004 |
Bestyrelse | Laurits Toft, Bestyrelsesmedlem | 13-12-1996 | 26-08-2004 |
Bestyrelse | Ole Torbjørn Toftdahl Olesen, Suppleant | 10-12-1999 | 26-08-2004 |
Bestyrelse | Louis Christian Nielsen, Bestyrelsesformand | 08-06-1993 | 26-08-2004 |
Selskabskapital | 22.400.000 DKK | 14-10-1993 | 11-03-2004 |
Bestyrelse | Jan Thorup Andersen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 14-06-2002 |
Direktion | Esther Riise Svendsen, Direktør | 08-06-1993 | 03-01-2000 |
Bestyrelse | Gregers Davidsen, Suppleant | 08-06-1993 | 10-12-1999 |
Bestyrelse | Børge Hedegaard Svendsen, Suppleant | 08-06-1993 | 01-12-1999 |
Bestyrelse | Lars Bo Makwarth, Bestyrelsesmedlem | 13-12-1996 | 01-12-1999 |
Bestyrelse | Laurits Toft, Suppleant | 08-06-1993 | 13-12-1996 |
Bestyrelse | Niels Erik Westen-Jensen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 13-12-1996 |
Bestyrelse | Erik Søndergaard Andersen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 13-12-1996 |
Bestyrelse | Per Engelgreen Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 09-12-1994 | 13-12-1996 |
Bestyrelse | Torben Toftdahl Olesen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 31-03-1995 |
Bestyrelse | Svend Aage Overgaard Nielsen, Suppleant | 08-06-1993 | 31-03-1995 |
Bestyrelse | Sven Asbjørn Toftdahl Olesen, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 09-12-1994 |
Bestyrelse | Poul Thorup, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 14-10-1993 |
Bestyrelse | Hans Bekkevold, Bestyrelsesmedlem | 08-06-1993 | 14-10-1993 |
Direktion | Niels Erik Westen-Jensen, Direktør | 08-06-1993 | 14-10-1993 |
Navn | VGH II NR. 8 A/S | 08-06-1993 | 14-10-1993 |
Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 08-06-1993 | 14-10-1993 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 14-06-1993 | 13-10-1993 |