Generer rapport
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2017
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
266.598
DKK
Primært resultat (EBIT)
58.713
DKK
Årets resultat
121.748
DKK
Egenkapital
-2.117.169
DKK
Historik 33 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kirkehøjen 2, Valløby, 4600 Køge | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Ejere | Helander Holding Aps (CVR: 39211459) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2023 | 30-06-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.01) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.03) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.02) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.03) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.02) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.03) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.02) | 01-08-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.03) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:1.9) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Adresse | Sadelmagerporten 2, 2650 Hvidovre | 29-04-2019 | 05-06-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2021 | 31-05-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-05-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-02-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:3.36) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Adresse | Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre | 16-05-2017 | 28-04-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-02-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2017 | 31-12-2018 |
Ejere | Jimmi Hedengran Helander - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 16-05-2017 | 21-12-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |