Generer rapport
Blaabjerg Leg Aps
Industrivej 1, 6752 Glejbjerg, CVR 10105463
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2003
Størrelse
Mikro
Ansatte
8
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
5.196.037
DKK
Primært resultat (EBIT)
851.490
DKK
Årets resultat
643.769
DKK
Egenkapital
2.029.406
DKK
Historik 95 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Industrivej 1, 6752 Glejbjerg | Nuværende | |
Ansatte | 9 (årsværk:10) | Nuværende | |
Branche | Installation af industrimaskiner og -udstyr [332000] | Nuværende | |
Direktion | Henrik Winther, Direktør | Nuværende | |
Navn | Blaabjerg Leg Aps | Nuværende | |
Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 32285201) | Nuværende | |
Ansatte | 9 (årsværk:10) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-01-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:9) | 01-08-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:5) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-03-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-01-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:4) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-12-2021 | 31-01-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-10-2020 | 31-01-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-04-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-01-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:8.15) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:6) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:5) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 8 (årsværk:4) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-11-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:5) | 01-05-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:6) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-10-2016 | 30-06-2017 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-03-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-10-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-08-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-05-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Navn | BLÅBJERG TRAMPOLIN & LEGESERVICE ApS | 06-02-2003 | 19-01-2015 |
Adresse | Kvongvej 290, Kvong, 6800 Varde | 01-01-2007 | 07-08-2014 |
Direktion | Tage Gammelgaard Nielsen, Direktør | 06-02-2003 | 17-02-2014 |
Revision | Partner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15807776) | 29-05-2004 | 17-02-2014 |
Branche | Fremstilling af andre varer i øvrigt [366390] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Direktion | Knud Egon Gammelgaard Nielsen, Direktør | 06-02-2003 | 07-02-2007 |
Adresse | Kvongvej 290, Kvong, 6800 Varde | 06-02-2003 | 31-12-2006 |
Revision | K.V.E.I. AF 1/10 2003 A/S | 06-02-2003 | 29-05-2004 |
Direktion | Kim Madsen, CEO | 01-01-2003 | 06-02-2003 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 01-01-2003 | 06-02-2003 |
Adresse | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | 01-01-2003 | 05-02-2003 |
Navn | ApS KBUS 38 NR. 5277 | 01-01-2003 | 05-02-2003 |