Generer rapport
Hesselbjerggaard Aps
Frølundevej 25, 4220 Korsør, CVR 37554626
Branche: Avl af heste og dyr af hestefamilien
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2016
Størrelse
Mikro
Ansatte
3
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
748.483
DKK
Primært resultat (EBIT)
290.839
DKK
Årets resultat
157.324
DKK
Egenkapital
191.785
DKK
Historik 76 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Frølundevej 25, 4220 Korsør | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | Nuværende | |
Branche | Avl af heste og dyr af hestefamilien [014300] | Nuværende | |
Direktion | Rene Kolstrup Søgaard Nielsen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Nikoline Søgaard Nielsen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med el-service samt tømrer- og snedkerforretning og hermed beslægtet virksomhed. | Nuværende | |
Status | Normal | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af én direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 27. AUG. 2024 | Nuværende | |
Status | Under tvangsopløsning | 20-08-2024 | 03-09-2024 |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med opdræt af heste, og salg af hesteudstyr, samt enhver virksmohed i hermed stående forbindelse. | 08-03-2017 | 01-09-2024 |
Vedtægter seneste | 18. APR. 2018 | 18-04-2018 | 26-08-2024 |
Direktion | Rene Kolstrup Søgaard Nielsen, Direktør | 15-11-2022 | 20-08-2024 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af én direktør. | 30-11-2017 | 20-08-2024 |
Status | Normal | 11-01-2018 | 19-08-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2023 | 31-03-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-09-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Direktion | Nikoline Søgaard Nielsen, Direktør | 30-11-2017 | 15-11-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-08-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2021 | 31-03-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-10-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.16) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.92) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.9) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.25) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.36) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1.13) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.07) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.3) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.59) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-04-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2.72) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 0 (årsværk:1) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-01-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-09-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2018 | 31-05-2018 |
Vedtægter seneste | 30. NOV. 2017 | 30-11-2017 | 17-04-2018 |
Adresse | Frølundevej 25C, 4220 Korsør | 14-03-2016 | 16-04-2018 |
Ansatte | 0 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-10-2017 | 31-01-2018 |
Status | Under tvangsopløsning | 01-09-2017 | 10-01-2018 |
Vedtægter seneste | 1. MAR. 2017 | 01-03-2017 | 29-11-2017 |
Direktion | Nikoline Søgaard Nielsen, Direktør | 01-03-2017 | 01-09-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | 14-03-2016 | 01-09-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-07-2017 | 31-08-2017 |
Status | Normal | 14-03-2016 | 31-08-2017 |
Ansatte | 0 (årsværk:1) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Formål | Selskabets formål er at drive servicevirksomhed med teknik og reparation, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. | 14-03-2016 | 07-03-2017 |
Direktion | Rene Kolstrup Søgaard Nielsen, Direktør | 14-03-2016 | 01-03-2017 |
Ejere | Rene Kolstrup Søgaard Nielsen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 14-04-2016 | 01-03-2017 |
Branche | Uoplyst [999999] | 14-03-2016 | 28-02-2017 |
Vedtægter seneste | 14. MAR. 2016 | 14-03-2016 | 28-02-2017 |