Generer rapport
Horsens Warehouse Aps
Sankt Annæ Plads 13, c/o Pareto Securities, Danmark, 1250 København K, CVR 37435864
Branche: Landtransport, rørtransport
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2015
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
11
MDKK
Primært resultat (EBIT)
8.798.679
DKK
Årets resultat
6.354.464
DKK
Egenkapital
95
MDKK
Historik 47 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Sankt Annæ Plads 13, c/o Pareto Securities, Danmark, 1250 København K | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Direktion | Christian Lyck, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Horsens Midco Aps (CVR: 40469559) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabet kan i forbindelse med sin virksomhed indgå aftaler om køb af finansielle instrumenter, herunder indgå aftaler om optagelse af renteswaps. | Nuværende | |
Navn | Horsens Warehouse Aps | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 2.000.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 15. MAJ 2019 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Egeskovvej 17B, Tolstrup, 8700 Horsens | 19-11-2018 | 20-05-2019 |
Bestyrelse | Poul Erik Andersen, Bestyrelsesmedlem | 11-12-2015 | 15-05-2019 |
Bestyrelse | Preben Thomas Borregaard, Bestyrelsesmedlem | 03-01-2017 | 15-05-2019 |
Bestyrelse | Torben Bertin Hein, Bestyrelsesformand | 03-01-2017 | 15-05-2019 |
Direktion | Preben Thomas Borregaard, Direktør | 06-12-2016 | 15-05-2019 |
Ejere | Dki Holding A/S (CVR: 27980759) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 11-01-2019 | 15-05-2019 |
Ejere | Pb Stensballe Aps (CVR: 38271075) - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | 11-01-2019 | 15-05-2019 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 11-12-2015 | 15-05-2019 |
Formål | Selskabets formål er at drive handel og investering. | 04-01-2017 | 14-05-2019 |
Navn | DKI Regions Invest A/S | 04-06-2018 | 14-05-2019 |
Selskabskapital | 1.100.000 DKK | 30-03-2016 | 14-05-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. | 21-09-2018 | 14-05-2019 |
Vedtægter seneste | 21. SEP. 2018 | 21-09-2018 | 14-05-2019 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 11-12-2015 | 14-05-2019 |
Ejere | Pb Stensballe Aps (CVR: 38271075) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 21-12-2016 | 10-01-2019 |
Adresse | Egeskovvej 17B, Tolstrup, 8700 Horsens | 11-06-2018 | 18-11-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden alene | 11-12-2015 | 20-09-2018 |
Vedtægter seneste | 4. JUN. 2018 | 04-06-2018 | 20-09-2018 |
Adresse | Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens | 15-09-2017 | 10-06-2018 |
Navn | Rest Invest I A/S | 03-01-2017 | 03-06-2018 |
Vedtægter seneste | 3. JAN. 2017 | 03-01-2017 | 03-06-2018 |
Adresse | Clarasvej 2, 8700 Horsens | 19-06-2017 | 14-09-2017 |
Adresse | Stensballe Strandvej 38A, 8700 Horsens | 22-12-2016 | 18-06-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med transport og distribution. | 11-12-2015 | 03-01-2017 |
Bestyrelse | Torben Bertin Hein, Bestyrelsesmedlem | 11-12-2015 | 02-01-2017 |
Bestyrelse | Preben Thomas Borregaard, Bestyrelsesformand | 11-12-2015 | 02-01-2017 |
Navn | DKI Distribution A/S | 11-12-2015 | 02-01-2017 |
Vedtægter seneste | 30. MAR. 2016 | 30-03-2016 | 02-01-2017 |
Ansatte | 43 (årsværk:42) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Adresse | Egeskovvej 17B, Tolstrup, 8700 Horsens | 11-12-2015 | 21-12-2016 |
Ejere | Værsø Invest Aps (CVR: 25964306) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 11-12-2015 | 20-12-2016 |
Ejere | Dki Holding A/S (CVR: 27980759) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 11-12-2015 | 20-12-2016 |
Direktion | Kenneth Jespersen, Direktør | 11-12-2015 | 06-12-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:41) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:41) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 47 (årsværk:43) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 48 (årsværk:42) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 54 (årsværk:45) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 50 (årsværk:45) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 53 (årsværk:45) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 57 (årsværk:55) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 58 (årsværk:55) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 11-12-2015 | 29-03-2016 |
Vedtægter seneste | 11. DEC. 2015 | 11-12-2015 | 29-03-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:30) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Spaltning | Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR: 29312354) Ind- og udgående | 11-12-2015 | 11-12-2015 |