Generer rapport
Tele Danmark Mobil A/S
Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup, CVR 15129581
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1991
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter fusion (23-04-1998). Historik 54 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at drive telekommunikationsvirksomhed, handel og service samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed | Nuværende | |
Navn | Tele Danmark Mobil A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Selskabskapital | 150.000.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter fusion | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 2. DEC. 1994 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Binavn | TELE MOBIL A/S | 01-02-1991 | 07-05-1998 |
Binavn | TDM A/S | 01-02-1991 | 07-05-1998 |
Navn | TELE DANMARK MOBIL A/S | 15-01-1992 | 07-05-1998 |
Adresse | Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Kåre Sigurd Gustad, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Erik Thoftgaard Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Jesper Matzen Lund, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Knud Odgaard Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Paul Frans Avlund, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Niels Thomas Heering, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Ralf Egede Andersen, Bestyrelsesformand | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Gregers Evald Mogensen, Næstformand | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Lars Christian Nielsen, Personlig suppleant | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Gitte Martina Oscarsson, Personlig suppleant | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Bestyrelse | Jan Hyldegaard Larsen, Personlig suppleant | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Direktion | Henning Børgesen, Direktør | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Formål | Selskabets formål er at drive telekommunikationsvirksomhed, handel og service samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed | 02-12-1994 | 23-04-1998 |
Fusion | Tdc Holding A/S (CVR: 14773908) Ind- og udgående | 23-04-1998 | 23-04-1998 |
Livscyclus | Aktiv periode | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Selskabskapital | 150.000.000 DKK | 22-12-1994 | 23-04-1998 |
Status | Opløst efter fusion | 23-04-1998 | 23-04-1998 |
Stifter | Asbjørn Christoffersen | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Stifter | Charlotte Biil | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Stifter | Victor Christoffersen | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af selskabets direktører hver for sig | 02-12-1994 | 23-04-1998 |
Vedtægter seneste | 2. DEC. 1994 | 02-12-1994 | 23-04-1998 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 01-02-1991 | 23-04-1998 |
Status | Normal | 01-02-1991 | 22-04-1998 |
Bestyrelse | Hans Würtzen, Bestyrelsesformand | 01-02-1991 | 01-02-1998 |
Direktion | Jørgen Bang-Jensen, Direktør | 01-02-1991 | 03-07-1997 |
Direktion | Henrik Helmer Fabricius, Direktør | 01-02-1991 | 03-07-1997 |
Bestyrelse | Max Metzlaff, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 03-09-1996 |
Bestyrelse | Palle Juliussen, Næstformand | 01-02-1991 | 22-08-1995 |
Selskabskapital | 20.300.000 DKK | 29-04-1993 | 21-12-1994 |
Bestyrelse | Hans Munk Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 13-06-1994 |
Bestyrelse | Gregers Evald Mogensen, Næstformand | 01-02-1991 | 13-06-1994 |
Bestyrelse | Holger Bagger-Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 19-05-1994 |
Direktion | Keld Edvard Balle-Mortensen, Direktør | 01-02-1991 | 22-03-1994 |
Bestyrelse | Jens Kiil, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 04-01-1994 |
Bestyrelse | Jørgen Lindegaard, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 18-05-1993 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 22-02-1991 | 28-04-1993 |
Bestyrelse | Dan-Georg Inge Sörensson, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 26-11-1992 |
Bestyrelse | Preben Erik Bach Laursen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 26-11-1992 |
Bestyrelse | Kurt Vestergaard, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 26-11-1992 |
Bestyrelse | Asbjørn Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 14-01-1992 |
Bestyrelse | Charlotte Biil, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 14-01-1992 |
Bestyrelse | Victor Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1991 | 14-01-1992 |
Direktion | Victor Christoffersen, Direktør | 01-02-1991 | 14-01-1992 |
Navn | VICH 2860 A/S | 01-02-1991 | 14-01-1992 |
Revision | Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01-02-1991 | 14-01-1992 |