Generer rapport
Albatros Arctic Circle Aps
Edv.sivertsenip Aqq 18 Postboks 20, 3952 Ilulissat, CVR 12471122
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2008
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
89
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
56
MDKK
Primært resultat (EBIT)
17
MDKK
Årets resultat
11
MDKK
Egenkapital
23
MDKK
Historik 33 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Edv.sivertsenip Aqq 18 Postboks 20, 3952 Ilulissat | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Rasmussen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Martin Berg Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Rasmus Willumsgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed [799000] | Nuværende | |
Direktion | Jørgen Henning Larsen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Niels Skaarup Vognsen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Troels Gildbjerg Kristensen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Kathrine Havskov Jakobsen, Direktør | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rejsebranchen, der har relationer til aktiviteter i Grønland, herunder Hotelvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. | Nuværende | |
Navn | Albatros Arctic Circle Aps | Nuværende | |
Revision | Grønlands Revision A/S, Statsautoriserede Revisorer (CVR: 41762667) | Nuværende | |
Selskabskapital | 349.057 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af selskabets administrerende direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 11. SEP. 2023 | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 24. FEB. 2022 | 24-02-2022 | 10-09-2023 |
Adresse | Edv.sivertsenip Aqq29 18, 3952 Ilulissat | 31-05-2008 | 25-10-2022 |
Direktion | Hans Bernard Lagerweij, CEO | 26-08-2020 | 24-02-2022 |
Direktion | Troels Gildbjerg Kristensen, Direktør | 30-06-2021 | 23-02-2022 |
Formål | Selskabets formål er at drive hotel- og investeringsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed. | 20-06-2008 | 23-02-2022 |
Vedtægter seneste | 26. OKT. 2020 | 26-10-2020 | 23-02-2022 |
Direktion | Edvard Adolf Rosbach, Direktør | 02-05-2018 | 30-06-2021 |
Revision | Anpartsselskabet af 1/9 2005 (CVR: 12244967) | 14-03-2018 | 01-11-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af selskabets administrerende direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 23-03-2020 | 28-10-2020 |
Bestyrelse | Jørgen Glistrup, Bestyrelsesmedlem | 23-03-2020 | 26-10-2020 |
Vedtægter seneste | 1. SEP. 2020 | 01-09-2020 | 25-10-2020 |
Branche | Hoteller [551010] | 31-05-2008 | 29-09-2020 |
Fusion | Albatros Arctic Circle A/S (CVR: 12489617) Indgående | 01-09-2020 | 01-09-2020 |
Navn | HOTEL HVIDE FALK ApS | 21-06-2008 | 31-08-2020 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 31-05-2008 | 31-08-2020 |
Vedtægter seneste | 23. MAR. 2020 | 23-03-2020 | 31-08-2020 |
Direktion | Lars Gorm Østerbye Pedersen, CEO | 04-04-2018 | 26-08-2020 |
Bestyrelse | Jørgen Glistrup, Bestyrelsesformand | 04-04-2018 | 22-03-2020 |
Bestyrelse | Søren Rasmussen, Næstformand | 04-04-2018 | 22-03-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsens næstformand eller af selskabets direktør i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 12-04-2018 | 22-03-2020 |
Vedtægter seneste | 17. AUG. 2018 | 17-08-2018 | 22-03-2020 |
Binavn | Arctic Circle Illulissat ApS | 06-08-2018 | 16-08-2018 |
Vedtægter seneste | 25. JUL. 2018 | 25-07-2018 | 16-08-2018 |
Vedtægter seneste | 4. APR. 2018 | 04-04-2018 | 24-07-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren. | 20-06-2008 | 11-04-2018 |
Direktion | Tuuta Rosa Knudsen, Direktør | 20-06-2008 | 04-04-2018 |
Vedtægter seneste | 20. JUN. 2008 | 20-06-2008 | 03-04-2018 |
Revision | Steen Overgaard | 01-10-2015 | 13-03-2018 |
Revision | A-Invest Kontor- og Bogføringsassistance Aps (CVR: 19154807) | 20-06-2008 | 01-10-2015 |
Direktion | Erling Munkholm, Direktør | 31-05-2008 | 20-06-2008 |
Navn | HHF ApS | 31-05-2008 | 20-06-2008 |
Revision | Anpartsselskabet af 1/9 2005 (CVR: 12244967) | 31-05-2008 | 20-06-2008 |
Spaltning | Em Invest A/S (CVR: 12022018) Ind- og udgående | 31-05-2008 | 31-05-2008 |