Generer rapport
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1977
Størrelse
Små
Ansatte
34
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
5.136.247
DKK
Primært resultat (EBIT)
2.373.077
DKK
Årets resultat
1.570.087
DKK
Egenkapital
17
MDKK
Historik 121 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Marsvej 3, 6000 Kolding | Nuværende | |
Ansatte | 34 (årsværk:45) | Nuværende | |
Branche | Maskinforarbejdning [256200] | Nuværende | |
Direktion | Hans Christian Rasmussen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Christian Rasmussen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Henriette Rosenlund, Direktør | Nuværende | |
Navn | Larsens Eftf. Aps | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 200.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 17. MAJ 2017 | Nuværende | |
Ansatte | 34 (årsværk:45) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 34 (årsværk:32) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 35 (årsværk:32) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 37 (årsværk:32) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 33 (årsværk:31) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 35 (årsværk:31) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 36 (årsværk:29) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 34 (årsværk:11) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 37 (årsværk:45) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 36 (årsværk:33) | 01-04-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 37 (årsværk:34) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 37 (årsværk:35) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 37 (årsværk:33) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 37 (årsværk:32) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:33) | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:29) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 38 (årsværk:23) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 38 (årsværk:34) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 37 (årsværk:35) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 38 (årsværk:34) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 39 (årsværk:36) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:35) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:34) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 40 (årsværk:32) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:35) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 38 (årsværk:35) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:29) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 36 (årsværk:25) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 36 (årsværk:33) | 01-05-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:32) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:33) | 01-02-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:34) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:32) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:35) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:31) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:28) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:21) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:32) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:33) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:33) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Adresse | Marsvej 3, 6000 Kolding | 26-03-2018 | 08-03-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:33) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 35 (årsværk:31) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 39 (årsværk:30) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 33 (årsværk:31) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:27) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 33 (årsværk:26) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:31) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:28) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:30) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 39 (årsværk:31) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:31) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:33) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:29) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:27) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:32) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:31) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Adresse | Platinvej 20, 6000 Kolding | 03-02-2016 | 25-03-2018 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:28) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-09-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:26) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:24) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:27) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af selskabets direktør. | 29-11-2013 | 17-05-2017 |
Vedtægter seneste | 29. NOV. 2013 | 29-11-2013 | 16-05-2017 |
Ansatte | 31 (årsværk:24) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:27) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 30 (årsværk:26) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:26) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 35 (årsværk:27) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:25) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:22) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:27) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:26) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Adresse | Platinvej 20, 6000 Kolding | 02-07-1977 | 02-02-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 32 (årsværk:27) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-10-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:25) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 30 (årsværk:23) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-05-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:27) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 33 (årsværk:28) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Navn | HENNING LARSEN'S EFTF.. KOLDING ApS | 28-01-1994 | 28-11-2013 |
Branche | Reparation af jern- og metalvarer [331100] | 01-01-2008 | 31-12-2012 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 30-06-2005 | 01-07-2011 |
Branche | Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber [286100] | 02-07-1977 | 31-12-2007 |
Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 17-01-1994 | 30-06-2005 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 02-10-1987 | 29-01-1995 |
Navn | HENNING LARSEN'S EFTF., HOLDING ApS | 11-05-1989 | 27-01-1994 |
Revision | Statsaut. revisor Hans Christensen | 02-07-1977 | 17-01-1994 |
Navn | HENNING LARSEN'S EFTF., KOLDING ApS | 02-07-1977 | 10-05-1989 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 02-07-1977 | 19-04-1988 |
Direktion | Gerda Holst Larsen, Direktør | 02-07-1977 | 02-10-1987 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 01-10-1987 |