Generer rapport
Herning Industri Lager A/S
Cypresvej 6, 7400 Herning, CVR 58506710
Branche: Engroshandel med værktøjsmaskiner
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1976
Størrelse
Små
Ansatte
15
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
24
MDKK
Primært resultat (EBIT)
15
MDKK
Årets resultat
12
MDKK
Egenkapital
17
MDKK
Historik 96 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Cypresvej 6, 7400 Herning | Nuværende | |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | Nuværende | |
Bestyrelse | Steen Schmidt Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Gudike Kokholm, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Flemming Nørgaard Peters, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Engroshandel med værktøjsmaskiner [466200] | Nuværende | |
Direktion | Morten Gudike Kokholm, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Hil 2.0 Holding Aps (CVR: 30541693) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Revision | Partner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15807776) | Nuværende | |
Selskabskapital | 556.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:17) | 01-09-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-04-2023 | 31-07-2023 |
Bestyrelse | Dennis Friis Lyngesen, Bestyrelsesformand | 16-04-2020 | 14-07-2023 |
Bestyrelse | Flemming Nørgaard Peters, Bestyrelsesmedlem | 16-04-2020 | 13-07-2023 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-09-2022 | 28-02-2023 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-04-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-01-2022 | 31-03-2022 |
Direktion | Steen Schmidt Hansen, Direktør | 23-05-2008 | 10-02-2022 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-05-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-10-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-01-2020 | 30-04-2020 |
Bestyrelse | Susanne Wagner Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 27-04-2009 | 16-04-2020 |
Bestyrelse | Lars Neigaard, Bestyrelsesmedlem | 23-05-2008 | 16-04-2020 |
Bestyrelse | Dennis Friis Lyngesen, Bestyrelsesmedlem | 02-05-2013 | 15-04-2020 |
Ejere | Defrily Invest Aps (CVR: 35208410) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 02-05-2013 | 07-04-2020 |
Ejere | Hil 2.0 Holding Aps (CVR: 30541693) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 02-05-2013 | 06-04-2020 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:13.17) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 18 (årsværk:13) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-01-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-07-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-01-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-11-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-06-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-02-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:9) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-08-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Adresse | Laulundgade 3-5, 7400 Herning | 02-04-2004 | 17-05-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-01-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:10) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:9) | 01-01-2015 | 31-10-2015 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 05-09-1990 | 01-05-2013 |
Bestyrelse | René Krøjgaard Knudsen, Bestyrelsesformand | 23-05-2008 | 27-04-2009 |
Bestyrelse | Peter Hjøllund Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 03-07-2000 | 23-05-2008 |
Bestyrelse | Jens Peter Ilkjær Thorsen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2005 | 23-05-2008 |
Direktion | Peter Hjøllund Jørgensen, Direktør | 03-07-2000 | 23-05-2008 |
Branche | Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ [518100] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Revision | Aktieselskabet af 2/10 1995 (CVR: 15767936) | 25-06-1976 | 19-10-2005 |
Bestyrelse | Helga Madsine Mortensen, Bestyrelsesmedlem | 03-07-2000 | 10-10-2005 |
Adresse | Poulsgade 55, 7400 Herning | 25-06-1976 | 01-04-2004 |
Branche | Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ [516100] | 25-06-1976 | 31-12-2002 |
Bestyrelse | Gitte Hagelskjær, Bestyrelsesmedlem | 22-05-1997 | 03-07-2000 |
Bestyrelse | Leo Kjær Bøjgaard, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1976 | 03-07-2000 |
Direktion | Leo Kjær Bøjgaard, Direktør | 25-06-1976 | 03-07-2000 |
Bestyrelse | Lars Neigaard, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1976 | 22-05-1997 |
Bestyrelse | Kirsten Andersen, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1976 | 31-05-1996 |
Bestyrelse | Ole Henning Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1976 | 13-12-1990 |
Bestyrelse | Helga Madsine Mortensen, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1976 | 01-10-1990 |
Direktion | Helga Madsine Mortensen, Direktør | 25-06-1976 | 05-09-1990 |
Revision | J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S | 25-06-1976 | 05-09-1990 |
Selskabskapital | 150.000 DKK | 30-08-1987 | 04-09-1990 |