Generer rapport
K. Mertz Ejendomsselskab af 1. Januar 2008 A/S
Havrevænget 14, c/o K. Mertz, 3450 Allerød, CVR 54082215
Branche: Fremstillingsvirksomhed
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1975
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
643.360
DKK
Bruttofortj.
280.104
DKK
Primært resultat (EBIT)
182.974
DKK
Årets resultat
831.739
DKK
Egenkapital
5.345.257
DKK
Historik 58 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Havrevænget 14, c/o K. Mertz, 3450 Allerød | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:0) | Nuværende | |
Bestyrelse | Lone Mertz, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Susanne Mertz, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Karen Mertz, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Støbning af letmetalprodukter [245300] | Nuværende | |
Direktion | Karen Mertz, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Karen Mertz - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | K. Mertz Ejendomsselskab af 1. Januar 2008 A/S | Nuværende | |
Selskabskapital | 500.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
Bestyrelse | Keld Mertz, Bestyrelsesmedlem | 30-06-1975 | 19-03-2024 |
Ejere | Karen Mertz - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 30-06-1975 | 18-03-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ejere | Keld Mertz - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 30-06-1975 | 23-01-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-06-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.16) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.27) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-06-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-07-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Direktion | Keld Mertz, Direktør | 30-06-1975 | 14-06-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.08) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.07) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-07-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.07) | 01-04-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.06) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.14) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.15) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.13) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.12) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-09-2018 | 28-02-2019 |
Adresse | Turistvej 160, c/o K. Mertz, 3460 Birkerød | 21-04-2008 | 12-09-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2016 | 31-03-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-07-2015 | 29-02-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-02-2015 | 31-05-2015 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 20-11-2001 | 30-11-2010 |
Adresse | Industrivej 10, 3540 Lynge | 02-06-2000 | 20-04-2008 |
Navn | K. MERTZ VÆRKTØJS- & METALVAREFABRIK A/S | 27-03-1990 | 20-04-2008 |
Branche | Støbning af letmetalprodukter [275300] | 30-06-1975 | 31-12-2007 |
Revision | Pa-Revision A/S (CVR: 13923485) | 20-11-1997 | 22-11-2001 |
Bestyrelse | Søren Mertz, Bestyrelsesmedlem | 30-06-1975 | 20-11-2001 |
Adresse | Industrivej 10, 3540 Lynge | 30-06-1975 | 01-06-2000 |
Revision | Philip Anthony Addis | 08-10-1992 | 20-11-1997 |
Revision | Sven Halberg | 30-06-1975 | 08-10-1992 |
Navn | K. MERTZ VÆRKTØJS- & METALVAREFABRIK HANDELS ApS | 30-06-1975 | 26-03-1990 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 25-03-1990 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 30-06-1975 | 10-11-1989 |
Revision | John Fagerlin Poulsen | 30-06-1975 | 18-01-1989 |