Generer rapport
Vand og By Bostøtte Aps
Østerbrogade 9, c/o Ole Pihl Marcussen, 7200 Grindsted, CVR 36409533
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2014
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
922.672
DKK
Primært resultat (EBIT)
615.712
DKK
Årets resultat
547.626
DKK
Egenkapital
584.941
DKK
Historik 56 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Østerbrogade 9, c/o Ole Pihl Marcussen, 7200 Grindsted | Nuværende | |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | Nuværende | |
Branche | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. [889990] | Nuværende | |
Direktion | Ole Pihl Marcussen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Kenneth Søgaard Nymann - ejerandel: 25% stemmeandel: 25% | Nuværende | |
Ejere | Ole Pihl Marcussen - ejerandel: 25% stemmeandel: 25% | Nuværende | |
Ejere | Birgitte Frøsig - ejerandel: 25% stemmeandel: 25% | Nuværende | |
Ejere | Bjarke Nikolaj Hansen - ejerandel: 25% stemmeandel: 25% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at yde bostøtte til socialt udsatte. | Nuværende | |
Navn | Vand og By Bostøtte Aps | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 7. NOV. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 5 (årsværk:1.99) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.68) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.16) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.31) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.19) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.03) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 5 (årsværk:1.17) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ejere | Kenneth Søgaard Nymann - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 02-06-2020 | 10-12-2023 |
Ejere | Ole Pihl Marcussen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 02-06-2020 | 10-12-2023 |
Ejere | Bjarke Nikolaj Hansen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 02-06-2020 | 10-12-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:0.94) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Formål | Selskabets formål er at drive vagtvirksomhed, socialpædagogisk sikkerhed, udlejning af personale og hermed beslægtet virksomhed. | 12-10-2014 | 08-11-2022 |
Branche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. [649900] | 31-01-2019 | 06-11-2022 |
Navn | HRM VIKARSERVICE ApS | 12-10-2014 | 06-11-2022 |
Vedtægter seneste | 9. JUN. 2020 | 09-06-2020 | 06-11-2022 |
Adresse | Kirkebyvej 91, c/o Rune Rovsing Richardt, 7260 Sønder Omme | 12-10-2014 | 15-06-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af én direktør. | 12-10-2014 | 15-06-2020 |
Direktion | Rune Rovsing Richardt, CEO | 12-10-2014 | 09-06-2020 |
Vedtægter seneste | 12. OKT. 2014 | 12-10-2014 | 08-06-2020 |
Ejere | Rune Rovsing Richardt - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 30-04-2018 | 02-06-2020 |
Branche | Private vagt- og sikkerhedstjenester [801000] | 12-10-2014 | 30-01-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-09-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ejere | Pirouz Consulting Aps (CVR: 35248889) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 31-08-2017 | 30-04-2018 |
Ejere | Rune Rovsing Richardt - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 31-08-2017 | 29-04-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:1) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-10-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 5 (årsværk:1) | 01-08-2017 | 30-09-2017 |
Ejere | Yousef Azari Khosroshahi - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 12-10-2014 | 31-08-2017 |
Ejere | Marie Louise Flohr Rovsing Richardt - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 31-08-2017 | 31-08-2017 |
Ejere | Rune Rovsing Richardt - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 12-10-2014 | 30-08-2017 |
Ejere | Pirouz Consulting Aps (CVR: 35248889) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 12-10-2014 | 30-08-2017 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:1) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:4) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:7) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:6) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 12 (årsværk:4) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:3) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 12 (årsværk:4) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 12 (årsværk:2) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:1) | 01-03-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-09-2015 | 29-02-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-04-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:1) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | 01-01-2015 | 28-02-2015 |