Generer rapport
Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3, 7190 Billund, CVR 35909117
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1964
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
90
Omsætning
349
MDKK
Bruttofortj.
82
MDKK
Primært resultat (EBIT)
18
MDKK
Årets resultat
14
MDKK
Egenkapital
121
MDKK
Historik 156 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Krog Skolevej 3, 7190 Billund | Nuværende | |
Ansatte | 97 (årsværk:80) | Nuværende | |
Bestyrelse | Synnøve Harriet Kvasnes Sunde, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Per Andersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Karl-Johan Sunde, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Bertil Sunde, Næstformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast [222100] | Nuværende | |
Direktion | Henrik Peder Vasylyeva, CEO | Nuværende | |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | Nuværende | |
Selskabskapital | 50.856.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand alene. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 12. DEC. 2017 | Nuværende | |
Ansatte | 97 (årsværk:80) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 91 (årsværk:83) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 93 (årsværk:83) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 94 (årsværk:83) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 94 (årsværk:84) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 96 (årsværk:78) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 94 (årsværk:80) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 98 (årsværk:86) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 99 (årsværk:86) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 99 (årsværk:88) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 100 (årsværk:83) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Bestyrelse | Geir Kielland, Bestyrelsesmedlem | 01-06-2013 | 31-08-2023 |
Ansatte | 88 (årsværk:70) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 99 (årsværk:98) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 98 (årsværk:88) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 99 (årsværk:89) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:100) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 100 (årsværk:86) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:91) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:90) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 104 (årsværk:85) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 107 (årsværk:103) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 100 (årsværk:86) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 102 (årsværk:71) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 105 (årsværk:108) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 100 (årsværk:69) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 100 (årsværk:78) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 101 (årsværk:127) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 101 (årsværk:87) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 105 (årsværk:97) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 104 (årsværk:91) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 106 (årsværk:94) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 112 (årsværk:95) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 113 (årsværk:98) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 113 (årsværk:100) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 111 (årsværk:83) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 113 (årsværk:98) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 110 (årsværk:91) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 106 (årsværk:99) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 107 (årsværk:105) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 104 (årsværk:99) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 106 (årsværk:94) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 106 (årsværk:64) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 106 (årsværk:111) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 104 (årsværk:105) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 100 (årsværk:98) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 101 (årsværk:93) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 99 (årsværk:87) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 101 (årsværk:93) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 102 (årsværk:95) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 99 (årsværk:94) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 98 (årsværk:91) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 101 (årsværk:92) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 98 (årsværk:95) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 98 (årsværk:91) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 99 (årsværk:93) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 103 (årsværk:96.8) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 102 (årsværk:94) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 99 (årsværk:89) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 97 (årsværk:83) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 98 (årsværk:76) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 98 (årsværk:85) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 99 (årsværk:86) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 100 (årsværk:85) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 96 (årsværk:88) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 99 (årsværk:87) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 98 (årsværk:87) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 99 (årsværk:84) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 100 (årsværk:89) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 103 (årsværk:92) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 101 (årsværk:93) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 107 (årsværk:89) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 104 (årsværk:86) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 107 (årsværk:93) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 99 (årsværk:85) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 100 (årsværk:86) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 99 (årsværk:88) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 99 (årsværk:87) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 100 (årsværk:89) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 100 (årsværk:90) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den administrerende direktør og et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i forening, eller af bestyrelsens formand alene. | 20-05-2011 | 14-12-2017 |
Bestyrelse | Bertil Sunde, Bestyrelsesmedlem | 25-05-2004 | 11-12-2017 |
Vedtægter seneste | 24. APR. 2015 | 24-04-2015 | 11-12-2017 |
Ansatte | 99 (årsværk:92) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Bestyrelse | Bernd Mark Rud Jørgensen, Suppleant | 09-08-2017 | 02-11-2017 |
Ansatte | 97 (årsværk:88) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 100 (årsværk:89) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Bestyrelse | Ole Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 09-08-2017 | 09-09-2017 |
Ansatte | 102 (årsværk:85) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 102 (årsværk:79) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 100 (årsværk:89) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 100 (årsværk:84) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 95 (årsværk:82) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Bestyrelse | Vagn Skyum Boll, Bestyrelsesmedlem | 01-06-2013 | 30-04-2017 |
Ansatte | 96 (årsværk:87) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 92 (årsværk:80) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 94 (årsværk:83) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 96 (årsværk:82) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 91 (årsværk:82) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 91 (årsværk:81) | 01-09-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 90 (årsværk:76) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 90 (årsværk:71) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 89 (årsværk:79) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 86 (årsværk:78) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 86 (årsværk:79) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 85 (årsværk:76) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 85 (årsværk:78) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 83 (årsværk:76) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 83 (årsværk:78) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:77) | 01-09-2015 | 31-10-2015 |
Direktion | Karsten Knudsen, CEO | 01-01-2014 | 31-10-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:69) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 10-10-2014 | 13-08-2015 |
Ansatte | 80 (årsværk:62) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:76) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 81 (årsværk:74) | 01-04-2015 | 31-05-2015 |
Adresse | Industrivej 8, 3550 Slangerup | 24-05-2011 | 26-04-2015 |
Vedtægter seneste | 20. MAJ 2011 | 20-05-2011 | 23-04-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:76) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:74) | 01-01-2015 | 28-02-2015 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 12-10-2010 | 10-10-2014 |
Bestyrelse | Bettina Adler Vinzents, Bestyrelsesmedlem | 01-06-2013 | 25-06-2014 |
Direktion | Carsten Lausen Hoeck, CEO | 01-04-2008 | 31-12-2013 |
Bestyrelse | Karl Jørgen Hindse, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 01-06-2013 |
Bestyrelse | Claus Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 18-05-2005 | 01-06-2013 |
Bestyrelse | Rune Olav Midtgaard, Bestyrelsesmedlem | 31-05-2008 | 01-06-2013 |
Bestyrelse | Lars Spedtsberg Clausen, Bestyrelsesmedlem | 17-06-2010 | 01-06-2013 |
Bestyrelse | Mogens Bentsen Pedersen, Suppleant | 05-01-2001 | 01-06-2013 |
Adresse | Silkeborgvej 14-16, 8800 Viborg | 03-12-2002 | 23-05-2011 |
Revision | Ey Danmark A/S (CVR: 73317428) | 10-06-1964 | 12-10-2010 |
Bestyrelse | Peder Kristian Svendsen, Suppleant | 02-02-2001 | 12-05-2010 |
Direktion | Erik Silkeborg Brolev, Direktør | 15-04-2002 | 19-04-2010 |
Bestyrelse | Poul-Erik Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 09-03-2000 | 04-03-2010 |
Direktion | Karl Jørgen Hindse, CEO | 10-06-1964 | 01-04-2008 |
Branche | Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast [252110] | 10-06-1964 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Karl Kristian Sunde, Bestyrelsesmedlem | 13-04-1997 | 29-05-2006 |
Bestyrelse | Karl-Johan Sunde, Bestyrelsesformand | 10-06-1964 | 29-05-2006 |
Selskabskapital | 3.000.000 DKK | 30-08-1987 | 28-05-2006 |
Bestyrelse | Michael Abkjær, Bestyrelsesmedlem | 13-04-1997 | 18-05-2005 |
Bestyrelse | Rolf Erland Jarund, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 25-05-2004 |
Fusion | Sundolitt Thermopack A/S (CVR: 59257412) Indgående | 03-12-2002 | 03-12-2002 |
Adresse | Silkeborgvej 14, c/o Almind, 8800 Viborg | 10-06-1964 | 02-12-2002 |
Bestyrelse | Karl-Johan Sunde, Bestyrelsesformand | 14-06-2001 | 19-04-2002 |
Bestyrelse | Klavs Knakkegaard Klavsen, Suppleant | 13-04-1997 | 02-02-2001 |
Bestyrelse | Kurt Hardy Jakobsson, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 05-01-2001 |
Bestyrelse | Ralf Gude, Suppleant | 13-04-1997 | 05-01-2001 |
Bestyrelse | Olaf Johan Sunde, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 13-04-1997 |
Bestyrelse | Poul-Erik Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 13-04-1997 |
Bestyrelse | Søren Steinicke Sørensen, Suppleant | 10-06-1964 | 13-04-1997 |
Bestyrelse | Birger Grøndahl Lødrup, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 25-03-1993 |
Bestyrelse | Ove Hansen, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 25-03-1993 |
Direktion | Tommy Thyge Larsen, Direktør | 10-06-1964 | 25-03-1991 |
Direktion | Olaf Johan Sunde, Direktør | 10-06-1964 | 25-03-1991 |
Bestyrelse | Vagn Peder Monberg, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 26-06-1989 |
Bestyrelse | Grethe Sigfried Sunde, Bestyrelsesmedlem | 10-06-1964 | 30-06-1988 |