Generer rapport
Datoselskabet af 18/10 2022 A/S
Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, CVR 10035511
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2000
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
2.287.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
2.287.000
DKK
Årets resultat
1.920.000
DKK
Egenkapital
2.636.000
DKK
Historik 157 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Bestyrelse | Mona Blønd, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Kristian Nørskov Stidsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Carina Marie Korsgaard, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Bogføring og revision: skatterådgivning [692000] | Nuværende | |
Direktion | Kristian Nørskov Stidsen, CEO | Nuværende | |
Navn | Datoselskabet af 18/10 2022 A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 07-01 | Nuværende | |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | Nuværende | |
Selskabskapital | 700.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 15. DEC. 2023 | Nuværende | |
Bestyrelse | Torben Poul Bender, Bestyrelsesmedlem | 23-10-2018 | 12-04-2024 |
Bestyrelse | Mona Blønd, Bestyrelsesformand | 28-06-2019 | 11-04-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Vedtægter seneste | 16. DEC. 2022 | 16-12-2022 | 14-12-2023 |
Vedtægter seneste | 17. OKT. 2022 | 17-10-2022 | 15-12-2022 |
Navn | EY NET SOURCE A/S | 01-07-2014 | 16-10-2022 |
Vedtægter seneste | 1. JUL. 2020 | 01-07-2020 | 16-10-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:10) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:18) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 23 (årsværk:19) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:27) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 38 (årsværk:36) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 41 (årsværk:37) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 48 (årsværk:42) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 54 (årsværk:47) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 58 (årsværk:55) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 59 (årsværk:55) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 60 (årsværk:55) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 63 (årsværk:58) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Bestyrelse | Carsten Brendstrup, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2014 | 24-02-2021 |
Direktion | Carsten Brendstrup, CEO | 08-09-2000 | 24-02-2021 |
Ansatte | 64 (årsværk:62) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 63 (årsværk:61) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:61) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:60) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:64) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:67) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 81 (årsværk:73) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Binavn | EY DANMARK A/S | 22-06-2000 | 30-06-2020 |
Vedtægter seneste | 10. JUL. 2014 | 10-07-2014 | 30-06-2020 |
Ansatte | 84 (årsværk:78) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 85 (årsværk:76) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 84 (årsværk:72) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 83 (årsværk:76) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 84 (årsværk:70) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 86 (årsværk:78) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 90 (årsværk:78.12) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Adresse | Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg | 08-12-2011 | 26-11-2019 |
Ansatte | 91 (årsværk:75) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 92 (årsværk:79) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 89 (årsværk:71) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 92 (årsværk:80) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 93 (årsværk:82) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Bestyrelse | Jesper Koefoed, Bestyrelsesformand | 26-05-2010 | 28-06-2019 |
Ansatte | 95 (årsværk:83) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 96 (årsværk:84) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 92 (årsværk:81) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 90 (årsværk:81) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 88 (årsværk:78) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 87 (årsværk:79) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 88 (årsværk:79) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 88 (årsværk:81) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Bestyrelse | Niels-Jørgen Andersen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-2015 | 23-10-2018 |
Ansatte | 84 (årsværk:78) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 84 (årsværk:74) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 87 (årsværk:81) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 91 (årsværk:84) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 94 (årsværk:87) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 92 (årsværk:86) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 93 (årsværk:88) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 95 (årsværk:88) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 93 (årsværk:88) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 95 (årsværk:88) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 93 (årsværk:87) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 97 (årsværk:90) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 99 (årsværk:89) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 98 (årsværk:87) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 99 (årsværk:91) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 100 (årsværk:93) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 99 (årsværk:90) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 97 (årsværk:88) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 97 (årsværk:87) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 92 (årsværk:85) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 91 (årsværk:85) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 85 (årsværk:77) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 84 (årsværk:79) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 77 (årsværk:71) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 77 (årsværk:72) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 75 (årsværk:69) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 76 (årsværk:70) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:72) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 80 (årsværk:73) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 79 (årsværk:73) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 83 (årsværk:76) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 80 (årsværk:74) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 80 (årsværk:73) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:72) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 81 (årsværk:73) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Bestyrelse | Robert Christensen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2014 | 30-11-2015 |
Ansatte | 79 (årsværk:73) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 77 (årsværk:72) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 78 (årsværk:71) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 77 (årsværk:71) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 80 (årsværk:73) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 81 (årsværk:73) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 76 (årsværk:69) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 77 (årsværk:71) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Revision | Mjakp P/S (CVR: 34884935) | 01-01-2013 | 06-03-2015 |
Ansatte | 76 (årsværk:70) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 74 (årsværk:68) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Binavn | KPMG NETSOURCE A/S | 22-06-2000 | 10-07-2014 |
Binavn | KPMG MANAGEMENT CONSULTING A/S | 22-06-2000 | 10-07-2014 |
Binavn | EY KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER A/S | 22-06-2000 | 10-07-2014 |
Bestyrelse | Jesper Ridder Olsen, Bestyrelsesmedlem | 04-02-2013 | 01-07-2014 |
Bestyrelse | Henrik Kronborg Iversen, Bestyrelsesmedlem | 26-05-2010 | 01-07-2014 |
Binavn | KPMG C.JESPERSEN A/S | 22-06-2000 | 01-07-2014 |
Binavn | KPMG KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER A/S | 22-06-2000 | 01-07-2014 |
Binavn | KPMG C.JESPERSEN MANAGEMENT A/S | 22-06-2000 | 01-07-2014 |
Binavn | KPMG L. LARSEN A/S | 22-06-2000 | 01-07-2014 |
Binavn | KPMG DANMARK A/S | 22-06-2000 | 01-07-2014 |
Navn | KPMG NET SOURCE A/S | 28-11-2003 | 30-06-2014 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 22-06-2000 | 31-12-2013 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 22-06-2000 | 31-12-2013 |
Bestyrelse | Mads Meldgaard, Bestyrelsesmedlem | 26-05-2010 | 04-02-2013 |
Bestyrelse | Søren Sønderholm, Bestyrelsesmedlem | 19-05-2009 | 04-02-2013 |
Revision | Mjakp2 I/S (CVR: 24252019) | 08-09-2000 | 31-12-2012 |
Adresse | Borups Allé 177, 2400 København NV | 27-10-2011 | 07-12-2011 |
Adresse | Stationsparken 31, 2, 2600 Glostrup | 31-01-2008 | 26-10-2011 |
Fusion | Kpmg Danmark A/S (CVR: 39746115) Indgående | 14-06-2010 | 14-06-2010 |
Bestyrelse | Henry Heiberg, Bestyrelsesmedlem | 19-05-2009 | 26-05-2010 |
Bestyrelse | Torben Poul Bender, Bestyrelsesmedlem | 19-05-2009 | 26-05-2010 |
Bestyrelse | Stig Due, Bestyrelsesformand | 19-05-2009 | 26-05-2010 |
Bestyrelse | Carsten William Heilbuth, Bestyrelsesmedlem | 25-05-2005 | 19-05-2009 |
Bestyrelse | Carsten Brendstrup, Bestyrelsesmedlem | 08-09-2000 | 19-05-2009 |
Bestyrelse | Niels Erik Borgbo, Bestyrelsesformand | 05-12-2005 | 19-05-2009 |
Adresse | Industrivej 7, 2, 2605 Brøndby | 29-12-2000 | 30-01-2008 |
Branche | Revisions- og bogføringsvirksomhed [741200] | 01-09-2000 | 31-12-2007 |
Direktion | Frederik Hedegård Knudsen, Direktør | 30-05-2001 | 28-02-2007 |
Bestyrelse | Jacob Holm, Bestyrelsesmedlem | 05-12-2005 | 05-12-2005 |
Bestyrelse | Jan Cilius Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 08-09-2000 | 25-05-2005 |
Bestyrelse | Arne Svend Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 08-09-2000 | 25-05-2005 |
Bestyrelse | Flemming Brokhattingen, Bestyrelsesmedlem | 04-05-2001 | 25-05-2005 |
Bestyrelse | Leif Meyhoff, Bestyrelsesmedlem | 08-09-2000 | 25-05-2005 |
Bestyrelse | Helge Homann, Bestyrelsesmedlem | 08-09-2000 | 25-05-2005 |
Bestyrelse | Stig Due, Bestyrelsesformand | 25-04-2001 | 09-03-2004 |
Navn | KPMG NET SOURCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 29-12-2000 | 27-11-2003 |
Direktion | Gitte Henriksen, Direktør | 08-09-2000 | 30-06-2003 |
Direktion | Frants Ektora Moraitis, Direktør | 08-09-2000 | 10-08-2001 |
Bestyrelse | Flemming Brokhattingen, Bestyrelsesformand | 08-09-2000 | 25-04-2001 |
Selskabskapital | 600.000 DKK | 08-09-2000 | 24-04-2001 |
Binavn | NETSOURCING A/S | 22-06-2000 | 29-12-2000 |
Binavn | NETSOURCE A/S | 22-06-2000 | 29-12-2000 |
Adresse | Rådhuspladsen 14, c/o Kromann Reumert, 1550 København V | 22-06-2000 | 28-12-2000 |
Navn | KPMG NETSOURCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 08-09-2000 | 28-12-2000 |
Bestyrelse | Kurt Skovlund, Bestyrelsesmedlem | 22-06-2000 | 08-09-2000 |
Bestyrelse | Michael Egede Budtz, Bestyrelsesmedlem | 22-06-2000 | 08-09-2000 |
Bestyrelse | Anders Bjerre Lavesen, Bestyrelsesmedlem | 22-06-2000 | 08-09-2000 |
Direktion | Jørgen Byriel, Direktør | 22-06-2000 | 08-09-2000 |
Revision | Green Iv Aps (CVR: 12523246) | 22-06-2000 | 08-09-2000 |
Navn | KR 252 A/S | 22-06-2000 | 07-09-2000 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 22-06-2000 | 07-09-2000 |
Branche | Uoplyst [980000] | 22-06-2000 | 31-08-2000 |