Generer rapport
Julian Drift, Toldboden A/S
Refshalevej 167A, 1, c/o Street Food District ApS, 1432 København K, CVR 35658106
Branche: Restauranter
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2014
Størrelse
Små
Ansatte
16
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
9.083.933
DKK
Primært resultat (EBIT)
2.009.394
DKK
Årets resultat
1.453.221
DKK
Egenkapital
6.427.939
DKK
Historik 122 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Refshalevej 167A, 1, c/o Street Food District ApS, 1432 København K | Nuværende | |
Ansatte | 133 (årsværk:41) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Julian Møller, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Karsten Søderberg, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Kenneth Lysell Madsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Direktion | Jesper Julian Møller, CEO | Nuværende | |
Ejere | Julian Holding II A/S (CVR: 38434241) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Julian Drift, Toldboden A/S | Nuværende | |
Selskabskapital | 400.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 14. DEC. 2020 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 133 (årsværk:41) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 131 (årsværk:39) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 119 (årsværk:24) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 77 (årsværk:13) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 55 (årsværk:9) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 51 (årsværk:6) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 49 (årsværk:10) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 47 (årsværk:10) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 60 (årsværk:11) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 80 (årsværk:19) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 82 (årsværk:21) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:27) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 125 (årsværk:43) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Bestyrelse | Pernille Strandby Møller, Bestyrelsesmedlem | 31-05-2019 | 06-06-2023 |
Ansatte | 130 (årsværk:43) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 111 (årsværk:30) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 82 (årsværk:19) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 61 (årsværk:13) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 56 (årsværk:9) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 50 (årsværk:10) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 50 (årsværk:11) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 58 (årsværk:13) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 92 (årsværk:23) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 121 (årsværk:37) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 145 (årsværk:47) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 130 (årsværk:45) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 109 (årsværk:39) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:28) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 54 (årsværk:16) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 39 (årsværk:21) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 33 (årsværk:17) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 42 (årsværk:18) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 45 (årsværk:16) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 53 (årsværk:21) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 76 (årsværk:27) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 97 (årsværk:31) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 111 (årsværk:43) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 74 (årsværk:37) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 58 (årsværk:22) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-03-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Binavn | JULIAN 8 ApS | 28-01-2014 | 17-12-2020 |
Navn | TOLDBODENS DRIFTSSELSKAB ApS | 28-01-2014 | 13-12-2020 |
Selskabskapital | 50.000 DKK | 28-01-2014 | 13-12-2020 |
Vedtægter seneste | 31. MAJ 2019 | 31-05-2019 | 13-12-2020 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 28-01-2014 | 13-12-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:5) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 46 (årsværk:24) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 46 (årsværk:29) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 50 (årsværk:30) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:32) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 44 (årsværk:17) | 01-04-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:16) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 50 (årsværk:21) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:13) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 55 (årsværk:28) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ejere | T.F.T Anno 2002-2 Aps (CVR: 39701413) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 0-4.99% | 01-01-2019 | 17-12-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:21.75) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 55 (årsværk:23) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Adresse | Refshalevej 167A, 1, 1432 København K | 12-02-2019 | 14-10-2019 |
Ansatte | 66 (årsværk:30) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 65 (årsværk:31) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 76 (årsværk:33) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 71 (årsværk:32) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | 28-01-2014 | 06-06-2019 |
Ansatte | 71 (årsværk:27) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Direktion | Jesper Julian Møller, Direktør | 28-01-2014 | 30-05-2019 |
Vedtægter seneste | 15. JUN. 2015 | 15-06-2015 | 30-05-2019 |
Ansatte | 61 (årsværk:23) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 39 (årsværk:14) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:12) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Adresse | Danneskiold-Samsøes Allé 24, 1434 København K | 25-10-2018 | 11-02-2019 |
Ansatte | 25 (årsværk:8) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ejere | Julian Holding I A/S (CVR: 29511799) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 01-01-2015 | 01-01-2019 |
Ansatte | 50 (årsværk:21) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 46 (årsværk:18) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:22) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Adresse | Danneskiold-Samsøes Allé 24, 1434 København K | 02-01-2018 | 24-10-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:34) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:37) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 73 (årsværk:37) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 81 (årsværk:43) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 68 (årsværk:30) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 48 (årsværk:21) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 45 (årsværk:17) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:15) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:11) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Adresse | Ny Vestergade 7, st, 1471 København K | 28-01-2014 | 01-01-2018 |
Ansatte | 47 (årsværk:22) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 47 (årsværk:20) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 58 (årsværk:26) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 69 (årsværk:32) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:30) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 80 (årsværk:38) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 81 (årsværk:36) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 67 (årsværk:25) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 62 (årsværk:23) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:12) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 31 (årsværk:11) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:11) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 41 (årsværk:15) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:17) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 57 (årsværk:22) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:36) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 84 (årsværk:45) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 96 (årsværk:46) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 94 (årsværk:54) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 86 (årsværk:44) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 59 (årsværk:28) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:2) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-11-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 19 (årsværk:4) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 54 (årsværk:22) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 66 (årsværk:33) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 60 (årsværk:31) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 64 (årsværk:31) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Vedtægter seneste | 28. JAN. 2014 | 28-01-2014 | 14-06-2015 |
Ansatte | 46 (årsværk:21) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:15) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |