Generer rapport
Komplementarselskabet Tændpibe Vind Aps
Mejlbyvej 5, Stauning, 6900 Skjern, CVR 35534067
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2013
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-8.975
DKK
Primært resultat (EBIT)
-8.975
DKK
Årets resultat
-8.975
DKK
Egenkapital
69.603
DKK
Historik 38 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Mejlbyvej 5, Stauning, 6900 Skjern | Nuværende | |
Bestyrelse | Torben Bækdal Galsgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Astrup, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jørgen Astrup, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Mads Skaarup Villadsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Mourits Rahbek, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jørgen Skovgaard, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Thomas Kirk Jepsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. [649900] | Nuværende | |
Direktion | Henrik Astrup, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Mourits Rahbek - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Skovgaard Energy A/S (CVR: 24205371) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Ejere | Stauning Maskinstation Holding Aps (CVR: 25343921) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | Energicenter Nord Aps (CVR: 26145872) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Ejere | Jørgen Astrup Holding Aps (CVR: 33163770) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | Henrik Astrup Holding Aps (CVR: 33163878) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Torben Galsgaard Holding Aps (CVR: 42247235) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 114.286 DKK | Nuværende | |
Status | Normal | Nuværende | |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af 6 medlemmer af bestyrelsen i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 22. MAR. 2024 | Nuværende | |
Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 32285201) | 01-10-2020 | 22-03-2024 |
Revision fravalgt | Nej | 07-11-2013 | 21-03-2024 |
Vedtægter seneste | 16. JUN. 2020 | 16-06-2020 | 21-03-2024 |
Adresse | Skraldhedevej 22, 6950 Ringkøbing | 07-11-2013 | 29-01-2024 |
Bestyrelse | Bent Juul Mikkelsen, Bestyrelsesmedlem | 17-12-2020 | 12-01-2024 |
Ejere | Bent Juul Mikkelsen - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 07-11-2013 | 12-01-2024 |
Ejere | Torben Bækdal Galsgaard - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 07-11-2013 | 31-08-2021 |
Ejere | Kristian Thorsted Astrup - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 11-12-2019 | 31-08-2021 |
Ejere | Henrik Astrup - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 11-12-2019 | 30-08-2021 |
Ejere | Jørgen Astrup - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 07-11-2013 | 30-08-2021 |
Branche | Uoplyst [999999] | 07-11-2013 | 29-12-2020 |
Likvidator | Bent Juul Mikkelsen | 15-12-2020 | 17-12-2020 |
Status | Under frivillig likvidation | 15-12-2020 | 16-12-2020 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en likvidator | 15-12-2020 | 16-12-2020 |
Bestyrelse | Torben Bækdal Galsgaard, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2013 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Henrik Astrup, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2013 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Jørgen Astrup, Bestyrelsesmedlem | 16-06-2020 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Mads Skaarup Villadsen, Bestyrelsesmedlem | 11-12-2019 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Mourits Rahbek, Bestyrelsesmedlem | 16-06-2020 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Jørgen Skovgaard, Bestyrelsesformand | 11-12-2019 | 15-12-2020 |
Bestyrelse | Bent Juul Mikkelsen, Bestyrelsesmedlem | 16-06-2020 | 15-12-2020 |
Direktion | Henrik Astrup, Direktør | 07-11-2013 | 15-12-2020 |
Status | Normal | 07-11-2013 | 14-12-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 6 medlemmer af bestyrelsen i forening. | 29-06-2020 | 14-12-2020 |
Revision | Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 36560509) | 03-05-2019 | 01-10-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. | 20-01-2020 | 28-06-2020 |
Vedtægter seneste | 11. DEC. 2019 | 11-12-2019 | 15-06-2020 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 17-03-2014 | 19-01-2020 |
Bestyrelse | Jørgen Astrup, Bestyrelsesmedlem | 17-03-2014 | 11-12-2019 |
Bestyrelse | Mourits Rahbek, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2013 | 11-12-2019 |
Bestyrelse | Bent Juul Mikkelsen, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2013 | 11-12-2019 |
Ejere | Kim Gohr Nielsen - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 07-11-2013 | 11-12-2019 |
Ejere | Eva Kirk - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 07-11-2013 | 11-12-2019 |
Ejere | Henrik Astrup - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | 07-11-2013 | 10-12-2019 |
Ejere | Kristian Thorsted Astrup - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 07-11-2013 | 10-12-2019 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 07-11-2013 | 10-12-2019 |
Vedtægter seneste | 17. MAR. 2014 | 17-03-2014 | 10-12-2019 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 07-11-2013 | 03-05-2019 |