Generer rapport
Aage Lanngs Fabriker A/S
Slåenvej 4, 8930 Randers NØ, CVR 14961011
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1946
Størrelse
Små
Ansatte
14
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
7.773.451
DKK
Primært resultat (EBIT)
261.211
DKK
Årets resultat
-208.252
DKK
Egenkapital
5.619.396
DKK
Historik 130 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Slåenvej 4, 8930 Randers NØ | Nuværende | |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | Nuværende | |
Bestyrelse | Simon Kristian Frøsig, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Anders Michael Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Marianne Lind Koch-Pedersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af smagspræparater og krydderier [108400] | Nuværende | |
Direktion | Marianne Lind Koch-Pedersen, CEO | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 21 (årsværk:17) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 18 (årsværk:13) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:15) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:14) | 01-07-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:13) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 19 (årsværk:14) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:12) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:15) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:14) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:13) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:14) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Bestyrelse | Nils Thomas Juul Eilersen, Bestyrelsesmedlem | 29-01-2001 | 28-09-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:15) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:17) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Direktion | Nils Thomas Juul Eilersen, CEO | 30-06-2006 | 01-07-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:17) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:14) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:14) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:14) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:17) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 20 (årsværk:16) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 20 (årsværk:17) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:19) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:15) | 01-07-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:18) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:18) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 18 (årsværk:15) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 18 (årsværk:19) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 21 (årsværk:14) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 19 (årsværk:13) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 18 (årsværk:13) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:13.36) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:11) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-06-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:10) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-06-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:11) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Anne-Marie Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-2004 | 30-11-2014 |
Bestyrelse | Bettina Elisabeth Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-2004 | 30-11-2014 |
Direktion | Elisabeth Eilersen, Direktør | 30-11-1946 | 27-05-2014 |
Bestyrelse | Jens Jørgen Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 03-02-2004 | 01-07-2012 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 23-03-2009 | 13-10-2011 |
Revision | 18. Juni 2024 P/S (CVR: 31778530) | 06-03-2009 | 23-03-2009 |
Revision | Joke, Randers A/S (CVR: 29141347) | 03-08-2006 | 06-03-2009 |
Branche | Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv. [158700] | 30-11-1946 | 31-12-2007 |
Adresse | Slåenvej 4, 8900 Randers C | 30-11-1946 | 31-12-2006 |
Revision | Jcn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 19481271) | 26-05-2005 | 03-08-2006 |
Direktion | Lars Jakob Andersen, Direktør | 30-11-1946 | 30-06-2006 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 13-10-1997 | 26-05-2005 |
Bestyrelse | Bettina Elisabeth Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 30-08-2002 | 05-02-2004 |
Bestyrelse | Peter Juul Eilersen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-1946 | 30-07-2002 |
Bestyrelse | Anna Elisabeth Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 25-06-1997 | 29-01-2001 |
Revision | Revisionskontoret i Randers | 30-11-1946 | 13-10-1997 |
Bestyrelse | Anders Vinding Kruse, Bestyrelsesmedlem | 30-11-1946 | 25-06-1997 |
Bestyrelse | Finn Thomsen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-1946 | 25-06-1997 |
Bestyrelse | Jens Jørgen Juul Ejlersen, Bestyrelsesmedlem | 30-11-1946 | 01-03-1988 |