Generer rapport
Tandlæge Marta Boguslawa Pawlo-Wska Rogala Aps
Søndre Landevej 214, Høruphav, 6470 Sydals, CVR 35250867
Branche: Sundhedsvæsen
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2013
Størrelse
Mikro
Ansatte
4
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
2.752.468
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.254.066
DKK
Årets resultat
882.083
DKK
Egenkapital
-317.796
DKK
Historik 32 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Søndre Landevej 214, Høruphav, 6470 Sydals | Nuværende | |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | Nuværende | |
Bestyrelse | Rasmus Møller Jakobsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Marta Boguslawa Pawlowska-Rogala, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Praktiserende tandlæger [862300] | Nuværende | |
Direktion | Marta Boguslawa Pawlowska-Rogala, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Marta Boguslawa Pawlowska-Rogala - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | Nuværende | |
Ejere | Medicolink Consultancy Aps (CVR: 32263054) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Navn | Tandlæge Marta Boguslawa Pawlo-Wska Rogala Aps | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. SEP. 2021 | Nuværende | |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-10-2022 | 30-06-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-01-2022 | 31-07-2022 |
Adresse | Søndre Landevej 214, Høruphav, 6470 Sydals | 15-06-2022 | 26-07-2022 |
Adresse | Søndre Landevej 214, Høruphav, 6470 Sydals | 11-03-2021 | 14-06-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-10-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-08-2021 | 30-09-2021 |
Bestyrelse | Rui Sérgio Varela Pereira Mota, Bestyrelsesmedlem | 22-05-2013 | 01-09-2021 |
Direktion | Rui Sérgio Varela Pereira Mota, Direktør | 22-05-2013 | 01-09-2021 |
Ejere | Rui Sérgio Varela Pereira Mota - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | 22-05-2013 | 01-09-2021 |
Navn | TANDLÆGE RUI SÉRGIO VARELA PEREIRA MOTA ApS | 22-05-2013 | 31-08-2021 |
Vedtægter seneste | 22. MAJ 2013 | 22-05-2013 | 31-08-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:5) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-04-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-02-2021 | 31-03-2021 |
Adresse | Søndre Landevej 214, 6470 Sydals | 22-05-2013 | 10-03-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-08-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3.53) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-09-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-10-2015 | 31-08-2019 |
Revision | Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 36717785) | 01-09-2015 | 15-01-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2015 | 30-09-2015 |
Revision | Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S (CVR: 76487316) | 22-05-2013 | 01-09-2015 |
Branche | Uoplyst [999999] | 22-05-2013 | 31-07-2013 |